Stefan Julian Küng
residente a Schaffhausen, da Schaffhausen Mandati attuali: Küng Blockflöten GmbH Persone correlate: Thomas Küng-Wetter Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Julian Küng", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Julian Küng"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Julian Küng", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Julian Küng"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Stefan Julian Küng
Persone con il nome Stefan Julian Küng lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di strumenti (delle muse)
Fabbricazione di strumenti (delle muse)
Privato con il nome Stefan Julian Küng
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Julian Küng
Numero di pubblicazione: HR02-1004851035, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Personalstiftung der Küng Blockflöten GmbH, in Schaffhausen, CHE-110.194.509, Stiftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2018, Publ. 4035079).
Name neu:
Personalstiftung der Küng Blockflöten GmbH in Liquidation. Die Stiftung wird gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) vom 18.12.2019 zum Zwecke der Liquidation aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Stefan Julian, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keiser, Tamara, von Landiswil, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frey, Irene, von Rorschach, in Hallau, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Sigg, David Adrian, von Winterthur, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004529424, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Küng Blockflöten GmbH, in Schaffhausen, CHE-110.129.386, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, Publ. 1587257).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Stefan Julian, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100'000.00;
Küng, Thomas, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Gesellschafter, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100'000.00].
Numero di pubblicazione: 4035079, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Personalstiftung der Küng Blockflöten GmbH, in Schaffhausen, CHE-110.194.509, Stiftung (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2016, Publ. 2978687).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Thomas, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollinger, Gerhard, von Beringen, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knoblauch, Anja, von Schaffhausen, in Neunkirch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Stefan Julian, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keiser, Tamara, von Landiswil, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigg, David Adrian, von Winterthur, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.