Martin Kümin
residente a Neukirch (Egnach), da Wollerau Mandati attuali: Kümin Metallbau AG, Martin Kümin Beteiligung AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Kümin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Kümin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Kümin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Kümin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Martin Kümin
Persone con il nome Martin Kümin lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di prodotti metallo
Esercizio di una società partecipate
Fabbricazione di prodotti metallo
Esercizio di una società partecipate
Privato con il nome Martin Kümin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Martin Kümin
Numero di pubblicazione: HR02-1004636854, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kümin Metallbau AG, in Oberbüren, CHE-115.789.070, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2017, S.0, Publ. 3770153). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kümin, Ursula, von Wollerau, in Niederhelfenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kümin, Martin, von Wollerau, in Neukirch (Egnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
SRT Revisions GmbH (CHE-108.252.959), in Herisau, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4302397, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Martin Kümin Beteiligung AG, in Oberbüren, CHE-274.052.462, Bürerfeld 1a, 9245 Oberbüren, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.05.2018, 13.06.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Unternehmen. Sie kann alle Geschäfte abschliessen und Massnahmen ergreifen, die mit dem Zweck im Zusammenhang stehen und geeignet sind, diesen zu fördern. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 13.06.2018 80 Namenaktien der Kümin Metallbau AG mit Sitz in Oberbüren (CHE-115.789.070), wofür 80 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, namentlich per Brief, Telefax und E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.05.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kümin, Martin, von Wollerau, in Neukirch (Egnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3770153, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kümin Metallbau AG, in Oberbüren, CHE-115.789.070, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2010, S. 18, Publ. 5702742).
Statutenänderung:
18.09.2017.
Zweck neu:
Führen eines Metallbau- und Schlossereibetriebes, spezielle Aufzugsmontagen und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kümin, Martin, von Wollerau, in Neukirch (Egnach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberuzwil].