Andreas Kurt Küffer
residente a Würenlos, da Langenthal Mandati attuali: Connova Holding AG, Connova AG Persone correlate: Bruno Birrer, Jürgen Markus Vogg, Maurice Thomas Perret e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Kurt Küffer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Kurt Küffer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Kurt Küffer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Kurt Küffer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andreas Kurt Küffer
Persone con il nome Andreas Kurt Küffer lavorano in questi rami economici
Esercizio di una società partecipate
Fabbricazione di prodotti metallo
Esercizio di una società partecipate
Fabbricazione di prodotti metallo
Privato con il nome Andreas Kurt Küffer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Kurt Küffer
Numero di pubblicazione: HR02-1005691437, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
JMJ Carbon Holding AG, in Villmergen, CHE-115.818.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2022, Publ. 1005562342).
Statutenänderung:
20.02.2023.
Firma neu:
Connova Holding AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an und die Finanzierung von Unternehmen aller Art und Branchen, das Erwerben, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Tätigkeiten ausüben, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie Urheberrechte, Patente und Lizenzen erwerben, halten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland gründen, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, daran partizipieren, sie verwalten, belasten und veräussern sowie Finanzierungen aller Art tätigen, insbesondere Darlehen an Dritte oder an Aktionäre gewähren oder solche sicherstellen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtige Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Brühlmeier Modellbau AG, in Villmergen (CHE-103.666.992), zum Preis von höchstens CHF 7'000'000.00 zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (per Brief oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragene Adresse. [Berichtigung des im SHAB Nr. 179 vom 15.09.2022, publizierten TR-Eintrags Nr. 12'412 vom 12.09.2022: Birrer, Bruno, von Küsnacht (ZH).
nicht:
von Küssnacht (SZ)].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schüepp, Valentin Oskar, von Zufikon, in Jonen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrer, Bruno, von Küsnacht (ZH), in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Küssnacht (SZ)];
Küffer, Andreas Kurt, von Langenthal, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005639100, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Connova AG, in Villmergen, CHE-103.666.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2022, Publ. 1005630839).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schüepp, Valentin, von Zufikon, in Jonen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küffer, Andreas, von Langenthal, in Würenlos, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.