Rudolf Kreis
residente a Ermatingen, da Ermatingen Mandati attuali: Konsumgenossenschaft Ermatingen und Umgebung in Liquidation, KRETOS AG e di più Persone correlate: Fanny Herzog-Geiger, Peter Hausammann, Walter Oswald e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rudolf Kreis", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rudolf Kreis"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rudolf Kreis", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rudolf Kreis"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rudolf Kreis
Persone con il nome Rudolf Kreis lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Compravendita di immobili propri
Construzione del soprassuolo
Associazioni religiose, politiche o secolari
Compravendita di immobili propri
Construzione del soprassuolo
Privato con il nome Rudolf Kreis
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rudolf Kreis
Numero di pubblicazione: HR02-1005952779, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Konsumgenossenschaft Ermatingen und Umgebung, in Ermatingen, CHE-105.947.835, Genossenschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2021, Publ. 1005120475).
Firma neu:
Konsumgenossenschaft Ermatingen und Umgebung in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.12.2023 aufgelöst. Gemäss Erklärung vom 26.01.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausammann, Peter, von Romanshorn, in Ermatingen, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift];
Herzog-Geiger, Fanny, von Ermatingen, in Ermatingen, Mitglied der Verwaltung, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kreis, Rudolf, von Ermatingen, in Ermatingen, Mitglied der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
TWS Confides AG (CHE-112.495.761) [ CH-440.3.018.421-3], in Tägerwilen, Liquidatorin [bisher: Revisionsstelle, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 3715723, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Konsumgenossenschaft Ermatingen und Umgebung, in Ermatingen, CHE-105.947.835, Genossenschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2017, Publ. 3628233).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausammann, Peter, von Romanshorn, in Ermatingen, Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Herzog-Geiger, Fanny, von Ermatingen, in Ermatingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreis, Rudolf, von Ermatingen, in Ermatingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5264624, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Restaurant Islen AG, in Davos, CH-350.3.003.471-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2007, S. 9, Publ. 3858420).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreis, Rudolf, von Ermatingen, in Sargans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreis, Erhard, von Ermatingen, in Otelfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lemm Schmidt AG (CH-350.3.008.199-1), in Davos Platz (Davos), Revisionsstelle [bisher: Lemm Schmidt AG, in Davos Platz (Davos)].