Christopher Ernst Kratzer
residente a Thun, da Aeschi bei Spiez Mandati attuali: Genossenschaft Pfadfinderheime Kyburg Thun Persone correlate: Denise Suter, Andreas Stefan Thomet, Raymond Wiedmer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christopher Ernst Kratzer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christopher Ernst Kratzer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christopher Ernst Kratzer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christopher Ernst Kratzer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christopher Ernst Kratzer
Persone con il nome Christopher Ernst Kratzer lavorano in questi rami economici
Esercizio delle alloggi per vacanze
Esercizio delle alloggi per vacanze
Privato con il nome Christopher Ernst Kratzer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christopher Ernst Kratzer
Numero di pubblicazione: HR02-1005128116, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Altersheim Turmhuus, in Uetendorf, CHE-112.484.935, Stiftung (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2020, Publ. 1004796951).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kratzer, Christopher Ernst, von Aeschi bei Spiez, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Michael, von Büetigen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spicher, Stefan, von Ueberstorf, in Uttigen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004796951, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Altersheim Turmhuus, in Uetendorf, CHE-112.484.935, Stiftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2018, Publ. 4283435).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luginbühl, Andreas, von Schlosswil, in Uttigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jordi, Carla, von Wyssachen, in Uttigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engimann, Peter, von Wichtrach, in Heimberg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berger, Judith, von Fahrni, in Uetendorf, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kratzer, Christopher Ernst, von Aeschi bei Spiez, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Laager, Hugo, von Glarus Nord, in Uetendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steiner, Michael, von Büetigen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Studer, Michael, von Niederried bei Interlaken, in Steffisburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Bergen, Margareta, genannt Margret, von Oberried am Brienzersee, in Uetendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6322792, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gemeindeverband Altersheim Turmhuus, in Uetendorf, CH-036.8.049.542-7, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2011, S. 3, Publ. 5974028).
Urkunde neu:
29.03.2011.
Rechtsform neu:
Stiftung.
Umwandlung:
Das Institut des öffentlichen Rechts wird gemäss Beschluss der Delegiertenversammlung vom 29.03.2011, Umwandlungsplan vom 22.03.2011 und Inventar per 31.12.2010 mit Aktiven von CHF 6'946'057.89 und Fremdkapital von CHF 5'529'407.13 in eine Stiftung umgewandelt.
Name neu:
Stiftung Altersheim Turmhuus.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die Führung eines Alters- und Pflegeheimes, insbesondere für die Einwohnerinnen und Einwohner der bisherigen Verbandsgemeinden Amsoldingen, Heimberg, Höfen, Kienersrüti, Thierachern, Uetendorf, Uttigen und Zwieselberg. Zu diesem Zweck kann die Stiftung Altersheim Turmhuus weitere Dienstleistungen für Dritte anbieten, wie z.B.: Alterswohnungen;
offener Mittagstisch;
Dienstleistungen der Spitex;
Angebote für Betagte und Pflegebedürftige;
Dienstleistungen der Verwaltung. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszweck. Die Stiftung kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Stiftung zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organisation neu:
Stiftungsrat, Geschäftsleitung und Revisionsstelle. [Streichung des Organisaitonsreglements infolge Umwandlung.] [gestrichen: Organisationsreglement vom 01.12.2001.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Eymann, Christine, von Linden, in Uetendorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sommer, Marianne, von Wyssachen, in Uetendorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trösch, Susanna, von Thunstetten, in Heimberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wittwer, Hans Peter, von Wimmis, in Faulensee (Spiez), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engimann, Peter, von Wichtrach, in Heimberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jordi, Carla, von Wyssachen, in Uttigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kratzer, Christopher Ernst, von Aeschi bei Spiez, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laager, Hugo, von Glarus Nord, in Uetendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luginbühl, Adreas, von Schlosswil, in Uttigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Mani-Rinklin, Verena, von Zwieselberg, in Zwieselberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steiner, Michael, von Büetigen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gugger, Andreas, von Buchholterberg, in Uetendorf, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].