Ruth Kramer-Siegenthaler
residente a Sumiswald, da Sumiswald Mandati attuali: SIKRAS Holding AG, Möbel Siegenthaler AG, Sumiswald Persone correlate: Verena Stähli-Siegenthaler, Simon Siegenthaler, Verena Stähli-Siegenthaler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ruth Kramer-Siegenthaler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ruth Kramer-Siegenthaler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ruth Kramer-Siegenthaler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ruth Kramer-Siegenthaler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ruth Kramer-Siegenthaler
Persone con il nome Ruth Kramer-Siegenthaler lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Privato con il nome Ruth Kramer-Siegenthaler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ruth Kramer-Siegenthaler
Numero di pubblicazione: 2626074, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kramer und Augsburger Architekten AG, in Sumiswald, CH-053.3.016.028-1, Führung eines Architektur- und Immobilientreuhandbüros usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2002, S. 3, Publ. 745118).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kramer, Manfred, von Sumiswald, in Sumiswald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kramer-Siegenthaler, Ruth, von Sumiswald, in Sumiswald, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Augsburger, Beat, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Augsburger-Kühni, Christine, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 745118, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kramer und Augsburger Architekten AG, in Sumiswald, Kreuzgasse, 3454 Sumiswald, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.11.2002.
Zweck:
Führung eines Architektur- und Immobilientreuhandbüros. Die Gesellschaft kann bei Kapitalanlagebedarf Finanzanlagen, einschliesslich Erwerb von Immobilien, tätigen. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Sacheinlage:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung sämtliche Aktiven und Passiven der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft 'Kramer und Augsburger Architekten', in Sumiswald, gemäss Sacheinlagevertrag vom 12.11.2002 und Bilanz per 01.07.2002 mit Aktiven von CHF 319'795.60 und Passiven von CHF 213'997.49 zum Preis von CHF 105'798.11, wofür insgesamt 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und zudem CHF 5'798.11 als Agio den gesetzlichen Reserven gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
gewöhnliche Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Kramer, Manfred, von Sumiswald, in Sumiswald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Augsburger, Beat, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kramer-Siegenthaler, Ruth, von Sumiswald, in Sumiswald, mit Kollektivprokura zu zweien;
Augsburger-Kühni, Christine, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, mit Kollektivprokura zu zweien;
Treuhand- & Revisions-AG Bern, in Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 699298, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kramer und Augsburger Architekten, in Sumiswald, Kreuzgasse, 3454 Sumiswald, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
1.07.2002.
Zweck:
Führung eines Architektur- und Immobilientreuhandbüros.
Eingetragene Personen:
Kramer-Siegenthaler, Ruth, von Sumiswald, in Sumiswald, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Augsburger-Kühni, Christine, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kramer, Manfred, von Sumiswald, in Sumiswald, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Augsburger, Beat, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.