Dr. Dietmar Kramer
residente a Wetzikon, da Austria Mandati attuali: ProGrit GmbH Persone correlate: Manuela Hrubesch Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Dietmar Kramer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Dietmar Kramer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Dietmar Kramer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Dietmar Kramer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Dietmar Kramer
Persone con il nome Dietmar Kramer lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Dietmar Kramer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Dietmar Kramer
Numero di pubblicazione: 4777242, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ProGrit GmbH, in Pfäffikon, CH-020.4.025.251-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2007, S. 22, Publ. 4201006).
Statutenänderung:
06.10.2008.
Zweck neu:
Durchführung von Beratung, Forschung, Entwicklung, Konstruktion, Berechnung und Simulation im Maschinen-, Werkzeug-, Vorrichtungs-, Fahrzeug-, Apparate- und Betriebsmittelbau, Automation Mikro- und Feinwerktechnik, Spezialmaschinen, Elektronik, Elektrotechnik, Software Engineering und des Wirtschaftsingenieurwesens. Fabrikation, Vertrieb und Handel von Produkten dieser Gebiete. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 06.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramer, Dr. Dietmar, österreichischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Numero di pubblicazione: 4201006, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ProGrit GmbH, bisher in Dänikon, CH-020.4.025.251-9, Beratung im Maschinenbau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2002, S. 19, Publ. 516266).
Statutenänderung:
16.10.2007.
Sitz neu:
Pfäffikon.
Domizil neu:
c/o Dr. Dietmar Kramer, Pfäffikerstrasse 12d, 8331 Auslikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hrubesch, Manuela, deutsche Staatsangehörige, in Dänikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramer, Dr. Dietmar, österreichischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: in Dänikon, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ProGrit GmbH, in Dänikon, c/o Dr. Dietmar Kramer, Birchwisstrasse 31, 8114 Dänikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.06.2002.
Zweck:
Durchführung von Beratung, Forschung, Entwicklung, Konstruktion, Berechnung und Simulation im Maschinen-, Werkzeug-, Vorrichtungs-, Fahrzeug-, Apparate- und Betriebsmittelbau, Automation Mikro- und Feinwerktechnik, Spezialmaschinen, Elektronik, Elektrotechnik, Software Engineering und des Wirtschaftsingenieurwesens;
Fabrikation, Vertrieb und Handel von Produkten dieser Gebiete;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen, alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die damit im Zusammenhang stehen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Kramer, Dr. Dietmar, österreichischer Staatsangehöriger, in Dänikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Hrubesch, Manuela, deutsche Staatsangehörige, in Dänikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.