René Kolly
residente a Nebikon, da Düdingen Mandati attuali: Dilatex Kolly René Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René Kolly", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René Kolly"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René Kolly", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René Kolly"
|
|
René Kolly
residente a Aigle, da La Roche Mandati attuali: Société Coopérative Immobilière du Personnel Fédéral d'Aigle (SCIPFA) Persone correlate: Françoise Favre, Floriane Emery, Céline Wyder e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René Kolly", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René Kolly"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René Kolly", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René Kolly"
|
|
René Kolly
residente a Le Mouret, da Le Mouret Mandati attuali: AgroGaz Haute Sarine SA Persone correlate: Charly Hubert Cotting, Olivier Dousse, Michel Clément Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René Kolly", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René Kolly"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René Kolly", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René Kolly"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome René Kolly
Persone con il nome René Kolly lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Compravendita di immobili propri
Estrazione e fornitura di gas
Altra attività edilizia
Compravendita di immobili propri
Estrazione e fornitura di gas
Privato con il nome René Kolly
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: René Kolly
Numero di pubblicazione: HR02-1006058328, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Dilatex Kolly René, in Sursee, CHE-103.476.888, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2009, S.11, Publ. 5319070).
Sitz neu:
Nebikon.
Domizil neu:
Büelen 6, 6244 Nebikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolly, René, von Düdingen, in Nebikon, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sursee].
Numero di pubblicazione: 1184817, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
FROMARTE die Schweizer Käsespezialisten Genossenschaft, in Bern, CH-035.5.001.716-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 91 vom 10.05.2012, Publ. 6672492).
Statutenänderung:
16.11.2012.
Firma neu:
FROMARTE Genossenschaft der Schweizer Käsespezialisten.
Anteilscheine neu:
Anteilscheine zu CHF 100.00 und zu CHF 1000.00.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Persönliche Haftung der Mitglieder ausgeschlossen.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Übernahme von mindestens einem Anteilschein zu CHF 100.--.].Publikationsorgan neu: SHAB und Alimenta.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kolly, René, von Le Mouret, in Le Mouret, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aschwanden, Hans, von Isenthal, in Seelisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmidli, Josef, von Schwarzenberg, in Mühlau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Werder, Josef, von Hünenberg, in Küssnacht am Rigi (Küssnacht SZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 7129796, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Käser-Treuhand AG, in Bern, CH-035.3.000.906-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2012, Publ. 6792376).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stämpfli, Franz, von Moosseedorf, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lengwiler, Walter, von Muolen, in Oberbüren, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kolly, René, von Le Mouret, in Le Mouret, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.