François Kohli
residente a Les Reussilles, da Rüschegg Mandati attuali: Weibel SA Persone correlate: Willy Gunzinger, René Kohli, Marcel Huguenin e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "François Kohli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "François Kohli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "François Kohli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "François Kohli"
|
|
François Kohli
residente a Venthône, da Saanen Mandati attuali: MD Consult SA Persone correlate: Alexandre Bernard Revey, Remo Sargenti, Didier Mathier e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "François Kohli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "François Kohli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "François Kohli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "François Kohli"
|
|
François Kohli
residente a Chesières, da Gsteig Mandati attuali: Garage Kohli SA Persone correlate: Mathieu Willy Henri Kohli, Bernard Kohli, Sébastien Kohli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "François Kohli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "François Kohli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "François Kohli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "François Kohli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome François Kohli
Persone con il nome François Kohli lavorano in questi rami economici
BranchCode_n/a
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
BranchCode_n/a
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome François Kohli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: François Kohli
Numero di pubblicazione: HR02-1005536434, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
CALLIDEO SWISS SA, à Tramelan, CHE-416.986.367, société anonyme (No. FOSC 59 du 24.03.2016, Publ. 2742399).
Nouvelle raison sociale:
CALLIDEO SWISS SA en liquidation.
Autres adresses:
c/o François Kohli, Les Gérinnes 10, 2720 Tramelan. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 27.06.2022.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Luciani, Jean-Lou, ressortissant français, à Charbonnières-les-Bains (FR), président, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Kohli, François, de Rüschegg, à Les Reussilles (Tramelan), membre du conseil d'administration, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 1666641, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Société du Manège S.A., à Tramelan, CHE-107.279.275, société anonyme (No. FOSC 36 du 22.02.1993, p. 876).
Modification des statuts:
17.06.2014.
Nouvelle raison sociale:
Société du Manège SA.
Nouvelle adresse:
Les Reussilles 28, 2722 Les Reussilles.
Nouveau but:
Construction et exploitation d'un manège et dépendance à Tramelan.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre, téléfax ou courrier électronique.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts. Selon déclaration du 17.06.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Kohli, François, de Rüschegg, à Les Reussilles (Tramelan), président, avec signature individuelle;
Gunzinger, Willy, de Welschenrohr, à Tramelan, secrétaire, avec signature individuelle;
Société de Contrôle Fiduciaire S.A., à Bienne, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Kohli, Catherine, de Rüschegg, à Tramelan, présidente, avec signature collective à deux;
Kohli, Priska, de Rüschegg, à Tramelan, secrétaire, avec signature collective à deux;
Kohli, Sandrine, de Rüschegg, à Tramelan, administratrice, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 1659295, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
MD Consult SA, à Sierre, CHE-115.307.672, société anonyme (No. FOSC 6 du 10.01.2014, Publ. 1278321).
Inscription ou modification de personne(s):
Revey, Alexandre Bernard, de Anniviers, à Sion, avec signature collective à deux avec le président;
Prontera, Luana Vanessa, ressortissante italienne, à Sion, avec signature collective à deux avec le président;
Christeler, Jean-Pierre, de Lenk, à Vionnaz, directeur, avec signature collective à deux avec le président;
Capone, Beniamino, ressortissant italien, à Sion, avec signature collective à deux avec le président;
Mathier, Didier, de Salgesch, à Sierre, président et directeur général, avec signature individuelle [précédemment: président et directeur avec signature collective à deux];
Kohli, François, de Saanen, à Venthône, vice-président, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: vice-président et directeur avec signature collective à deux];
Zuchuat, Eric, de Sion, à Sion, directeur, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: directeur avec signature collective à deux avec François Kohli];
Exquis, Régis, de Liddes, à Vollèges, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: sans fonction inscrite avec signature collective à deux avec François Kohli].