Chantal Koenig
residente a Aarau, da Aarau Mandati attuali: aloha yoga gmbh Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Chantal Koenig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Chantal Koenig"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Chantal Koenig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Chantal Koenig"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Chantal Koenig
Persone con il nome Chantal Koenig lavorano in questi rami economici
Altre servici in educazione
Altre servici in educazione
Privato con il nome Chantal Koenig
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Chantal Koenig
Numero di pubblicazione: 3042219, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
aloha yoga gmbh, in Aarau, CHE-274.645.188, Metzgergasse 4, 5000 Aarau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.07.2016.
Zweck:
Betrieb einer Yoga- und Pilatesschule, Erbringung von Dienstleistungen oder Anbieten von Produkten, welche im Zusammenhang mit Yoga, Gesundheit oder Sport stehen, beispielsweise Aus- und Weiterbildung, Unterricht in Gruppen oder Einzeln, Organisation von Ferien sowie Workshops in den genannten Bereichen;
kann Handel mit Artikeln im Bereich Yoga, Gesundheit und Sport betreiben, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundeigentum erwerben, belasten und veräussern sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 12.07.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Koenig, Chantal, von Aarau, in Aarau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2971569, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Verein 'KITA Chinderschlössli Aarburg', in Aarburg, CHE-250.199.011, Verein (SHAB Nr. 112 vom 15.06.2015, Publ. 2206175).
Statutenänderung:
11.03.2016.
Mittel neu:
Elternmitglieder-, Gönner- und Mitgliederbeiträge aussenstehender Personen sowie Beiträge der öffentlichen Hand. [bisher: Mittel: Eltern-, Mitglieder-, Gönner- und Beiträge der öffentlichen Hand.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, Chantal, von Bottenwil, in Uerkheim, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mor Dogan, Zehra, von Olten, in Trimbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2206175, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Verein 'KITA Chinderhuus Aarburg', in Aarburg, CHE-250.199.011, Verein (SHAB Nr.62 vom 02.04.2013, Publ. 7128668).
Statutenänderung:
20.02.2015.
Name neu:
Verein 'KITA Chinderschlössli Aarburg'.
Domizil neu:
c/o Ingrid Synnatzschke, Rüttenstrasse 16, 4663 Aarburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Belser, Daniel, von Niedergösgen, in Aarburg, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mazlum, Nihat, von Oftringen, in Oftringen, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, König, Ruth, von Bottenwil, in Aarburg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung und Allenspach, Andreas, von Bischofszell, in Oftringen, Vizepräsident des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Synnatzschke, Ingrid, von Aarburg, in Aarburg, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Schaffner, Pascal, von Gränichen, in Rothrist, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung, König, Chantal, von Bottenwil, in Uerkheim, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung, Kümin, Andreas, von Wollerau, in Eschenbach (SG), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung und Bügler, Rudolf, von Ermatingen, in Brittnau, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.