Dr. Rolf Michael Koch
residente a Wallisellen, da Germania Mandati attuali: Cyfex AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Rolf Michael Koch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Rolf Michael Koch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Rolf Michael Koch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Rolf Michael Koch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rolf Michael Koch
Persone con il nome Rolf Michael Koch lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Rolf Michael Koch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Michael Koch
Numero di pubblicazione: HR02-1005263241, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Cyfex AG, in Zürich, CHE-100.983.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2020, Publ. 1004886273).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thiel, Dr. Frank Andreas Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Ober-Ramstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Dr. Rolf Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3012028, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Cyfex AG, in Zürich, CH-020.3.023.597-5, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Konsumgütern aller Art sowie Erbringen von Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der Informationstechnologie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2004, S. 19, Publ. 2351546).
Statutenänderung:
25.07.2005. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Derungs, Bruno, von Camuns, in Jona, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Dr. Rolf Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident und Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Koch, Rolf Michael, Direktor];
Bielser, Dr. Daniel, von Basel, in Schaffhausen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfeiffer, Dr. Joachim Peter Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Bensheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Cyfex AG, in Z ü r i c h , Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Konsumgütern aller Art sowie Erbringen von Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der Informationstechnologie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 31.08.2000, S. 5935).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Rolf Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.