Richard Knüsel
residente a Rotkreuz, da Risch Mandati attuali: Ravulco AG, Strassengenossenschaft 'Obere Weidstrasse' e di più Persone correlate: Albino Bellini-von Wartburg, Pietro Ernesto Minelli jun., Anton Bachmann-Arnet Jun. e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Richard Knüsel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Richard Knüsel"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Richard Knüsel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Richard Knüsel"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Richard Knüsel
Persone con il nome Richard Knüsel lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Associazioni religiose, politiche o secolari
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Associazioni religiose, politiche o secolari
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Richard Knüsel
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Richard Knüsel
Numero di pubblicazione: HR02-1005505159, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Rumalo Immo AG, in Risch, CHE-113.058.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2019, Publ. 1004752538).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knüsel, Richard, von Risch, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schellenberg, Sibylle, von Risch, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005482910, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
BR Bau und Finanz AG, in Risch, CHE-113.570.721, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2022, Publ. 1005429164).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knüsel, Richard, von Risch, in Rotkreuz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knüsel, Stephan, von Risch, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005356427, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Ravulco AG, in Hergiswil (NW), CHE-102.963.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2016, Publ. 2971093). Mit Erklärung vom 29.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Refina Treuhand AG Horw (CHE-107.936.742), in Horw, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bellini-von Wartburg, Albino, von Zürich, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Knüsel, Richard, von Risch, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].