Thomas Ignaz Klug
residente a Bernhardzell, da Zürich Mandati attuali: Genossenschaft Bildungszentrum Baubiologie in Liquidation, Keimfarben AG Persone correlate: Christine Beatrice Gubser, Markus Bär, Andreas Graf e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Ignaz Klug", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Ignaz Klug"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Ignaz Klug", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Ignaz Klug"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Thomas Ignaz Klug
Persone con il nome Thomas Ignaz Klug lavorano in questi rami economici
Altre servici in educazione
Fabbricazione di colori e prodotti simile
Altre servici in educazione
Fabbricazione di colori e prodotti simile
Privato con il nome Thomas Ignaz Klug
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Ignaz Klug
Numero di pubblicazione: HR02-1006038845, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Bildungszentrum Baubiologie, in Biel/Bienne, CHE-110.065.668, Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2023, Publ. 1005767883).
Firma neu:
Genossenschaft Bildungszentrum Baubiologie in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.05.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klug, Thomas Ignaz, von Zürich, in Bernhardzell (Waldkirch), Vizepräsident der Verwaltung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gubser, Christine Beatrice, von Quarten, in Bern, Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005767883, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Bildungszentrum Baubiologie, bisher in Zürich, CHE-110.065.668, Genossenschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2020, Publ. 1005019888).
Statutenänderung:
08.05.2023.
Sitz neu:
Biel/Bienne.
Domizil neu:
c/o sanu Future Learning AG, General-Dufour-Strasse 18, 2502 Biel/Bienne.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Stephanie, von Meilen, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KMU Treuhand und Revisions AG (CHE-223.811.884), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klug, Thomas Ignaz, von Zürich, in Bernhardzell (Waldkirch), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steinach];
Gubser, Christine Beatrice, von Quarten, in Bern, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
FHS Fidufisc SA (CHE-107.176.190), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005152696, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Keimfarben AG, in Diepoldsau, CHE-106.051.781, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2020, Publ. 1004958995).
Statutenänderung:
12.04.2021.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Friesstrasse 41, 8052 Zürich].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Vertrieb und die Verarbeitung von Keim-Farben und anderen Anstrichmitteln, Edelputzen, Bautenschutzmitteln, Künstlerfarben und anderen Produkten für den Bausektor. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktien neu:
2'500 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 2'500 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klug, Thomas, von Zürich, in Bernhardzell (Waldkirch), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steinach];
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG ]. [Anpassung betr. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].