Robert Kistler
residente a Hettlingen, da Hasle bei Burgdorf Mandati attuali: Kistler & Stettler AG Persone correlate: Sybille Stettler-Kistler, Stefan Stettler, Hans Kistler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Robert Kistler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Robert Kistler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Robert Kistler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Robert Kistler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Robert Kistler
Persone con il nome Robert Kistler lavorano in questi rami economici
Pulizia di edifici
Pulizia di edifici
Privato con il nome Robert Kistler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Robert Kistler
Numero di pubblicazione: HR02-1005400878, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MYCHEM GmbH, in Huttwil, CHE-269.453.016, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2018, Publ. 4172621).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balgo, Astrid, von Herisau, in Huttwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kistler, Roberto, von Reichenburg, in Huttwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004731587, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Kistler & Stettler AG, in Hemishofen, CHE-103.337.867, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2015, S.0, Publ. 2385099).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kistler, Robert, von Hasle bei Burgdorf, in Hettlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4069257, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Salina Residence AG, in Ingenbohl, CHE-114.854.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2013, Publ. 7205324).
Firma neu:
Salina Residence AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.02.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kistler, Robert, von Reichenburg, in Ingenbohl, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].