Neil Kirk
residente a Walchwil, da Vereinigtes Königreich Mandati attuali: Kashet Group AG, Kashet Swiss GmbH Persone correlate: Christopher Thomas Neale Jones, Christopher Thomas Neale Jones Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Neil Kirk", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Neil Kirk"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Neil Kirk", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Neil Kirk"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Neil Kirk
Persone con il nome Neil Kirk lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Neil Kirk
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Neil Kirk
Numero di pubblicazione: HR02-1005853282, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Supertrends AG, in Zug, CHE-491.783.958, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2023, Publ. 1005671813).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kirk, Neil, britischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005671813, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Supertrends AG, in Zug, CHE-491.783.958, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2022, Publ. 1005572673).
Statutenänderung:
19.01.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 2'016'433.00 [bisher: CHF 1'764'379.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'016'433.00 [bisher: CHF 1'764'379.00].
Aktien neu:
2'016'433 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'764'379 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 1'000'000.00, wofür 252'054 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tvede, Lars, dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kirk, Neil, britischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Waehrens, Jens Jakob, dänischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005205004, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Kirk Consulting GmbH, in Walchwil, CHE-208.721.446, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2020, Publ. 1004859597).
Statutenänderung:
19.05.2021.
Firma neu:
Kashet Swiss GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Kashet Swiss LLC).
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Gotthardstrasse 26, 6300 Zug.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen auf dem Gebiet der Finanz-, Vermögens- und Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern;
oder die direkt oder indirekt damit im Zusamenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte aller Art erwerben, halten, verwalten, belasten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kirk, Linda, britische Staatsangehörige, in Walchwil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kashet Group AG (CHE-260.320.018), in Zug, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kirk, Neil, britischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Jones, Christopher Thomas Neale, britischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.