Tomás Kiewra Tanner
residente a Cham, da Repubblica Ceca Mandati attuali: Stadler Form Aktiengesellschaft Persone correlate: Martin Stadler, Samuel Wyss, Ralph Stadler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Tomás Kiewra Tanner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Tomás Kiewra Tanner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Tomás Kiewra Tanner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Tomás Kiewra Tanner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Tomás Kiewra Tanner
Persone con il nome Tomás Kiewra Tanner lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di apparecchiature domestiche
Fabbricazione di apparecchiature domestiche
Privato con il nome Tomás Kiewra Tanner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Tomás Kiewra Tanner
Numero di pubblicazione: 2967981, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Formsign AG, bisher in Zug, CHE-109.661.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2014, Publ. 1882099).
Gründungsstatuten:
12.08.2002.
Statutenänderung:
08.07.2016.
Sitz neu:
Horgen.
Domizil neu:
Tödistrasse 51, 8810 Horgen.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Produktion, des Vertriebes und des Verkaufs von Waren aller Art, insbesondere im Bereich Geschenke im schweizerischen Handel. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, mit Waren und Erzeugnissen aller Art handeln, jegliche Art von Geschäften finanzieren und fördern, Grundstücke erwerben und veräussern und andere Geschäfte tätigen, soweit dies zur Erreichung ihres Zweckes notwendig oder nützlich ist. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (inkl. E-Mail oder Telefax) an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadler, Martin, von Aadorf, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Blattmann, Albert, von Oberägeri, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiewra Tanner, Tomás, tschechischer Staatsangehöriger, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zünd, Jacqueline, von Hitzkirch, in Stansstad, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadler-Studer, Carmen, von Aadorf und Aarwangen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Alta Group AG (CHE-104.892.752), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Alta Group AG (CH-170.3.022.464-2)].
Numero di pubblicazione: 1882099, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Formsign AG, in Zug, CHE-109.661.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2014, Publ. 1459959).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiewra Tanner, Tomás, tschechischer Staatsangehöriger, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1882135, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Stadler Form Aktiengesellschaft, in Zug, CHE-100.949.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2014, Publ. 1393627).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiewra Tanner, Tomás, tschechischer Staatsangehöriger, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.