Georg Keller
residente a Menziken, da Waldkirch Mandati attuali: Angela Produkte, Inh. Keller Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Georg Keller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Georg Keller"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Georg Keller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Georg Keller"
|
|
Georg Keller
residente a Zürich, da Zürich Mandati attuali: Krankenstation Friesenberg (KSF) Persone correlate: Karin Stalder, David Peter, Jeannette Frei e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Georg Keller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Georg Keller"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Georg Keller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Georg Keller"
|
|
Georg Keller
residente a Siegburg, da Herbetswil Mandati attuali: GK Capital GmbH Persone correlate: Isabelle Bénard Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Georg Keller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Georg Keller"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Georg Keller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Georg Keller"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Georg Keller
Persone con il nome Georg Keller lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Esercizio di una società partecipate
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Esercizio di una società partecipate
Privato con il nome Georg Keller
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Georg Keller
Numero di pubblicazione: HR02-1006117246, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Genossenschaft eins, in Schaffhausen, CHE-425.064.521, Genossenschaft (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2020, Publ. 1004888677).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Georg Andreas, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Regina, von Wilchingen, in Wilchingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Thomas Peter, von Winterthur, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Adrian Fridolin Nepomuk, von Glarus Nord, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blum, Catherine, von Wilchingen, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mikavica, Dejan, von Schlatt (TG), in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thiemann, Aline, deutsche Staatsangehörige, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mändli, Sara, von Laufen-Uhwiesen, in Schaffhausen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006075233, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Manufaktur Gassmann GmbH, in Zürich, CHE-275.215.672, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2023, Publ. 1005874704).
Statutenänderung:
27.06.2024.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 27.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 1'637'288.90 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'993'493.65 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Überschuldung und die Unterdeckung wurden anlässlich der Kapitalerhöhung beseitigt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
MONO Drinks AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Konzeptionierung, Entwicklung, Vermarktung, Produktion und den Vertrieb von Produkten der Verpflegungsindustrie sowie Erbringung von Dienstleistungen auf mit diesen Gebieten verbundenen Geschäftsfeldern. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, welche mit diesem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, ihn zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 22'200.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung vom 27.06.2024 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 500'000.00 verrechnet, wofür ein Stammanteil zu CHF 63'081.00 und ein Stammanteil zu CHF 7'009.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, George, von Kradolf-Schönenberg, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gassmann, Sandro, von Dagmersellen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Wyniger, Yves, von Köniz, in Zürich, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1006000500, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GK Capital GmbH, in Zug, CHE-170.159.310, Poststrasse 30, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.02.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art sowie von Wertschriften, Wertpapieren und ähnlichen Vermögenswerten. Die Gesellschaft kann zudem Management- und Beratungsdienstleistungen für verbundene Gesellschaften sowie für Dritte erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, per E-Mail oder mobiler Kurznachricht an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen und Nummern. Mit Erklärung vom 15.02.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Keller, Georg, von Herbetswil, in Siegburg (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bénard, Isabelle, von Herbetswil, in Bourg-en-Lavaux, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.