Hannes Bastian Kaufmann
residente a Thun, da Recherswil Mandati attuali: tenoa GmbH, markecy GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hannes Bastian Kaufmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hannes Bastian Kaufmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hannes Bastian Kaufmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hannes Bastian Kaufmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hannes Bastian Kaufmann
Persone con il nome Hannes Bastian Kaufmann lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Privato con il nome Hannes Bastian Kaufmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hannes Bastian Kaufmann
Numero di pubblicazione: HR02-1004703837, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Global Lifestyle GmbH, bisher in Thun, CHE-173.024.876, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2018, Publ. 1004489337).
Statutenänderung:
14.08.2019.
Sitz neu:
Regensdorf.
Domizil neu:
c/o Xhevdet Sadiku, Loowiesenstrasse 13, 8106 Adlikon b. Regensdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Hannes, von Recherswil, in Hilterfingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laurini, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Regensdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004663411, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Regiamo GmbH, in Thun, CHE-250.823.789, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2018, Publ. 4074227).
Statutenänderung:
21.06.2019.
Sitz neu:
Sigriswil.
Domizil neu:
Seestrasse 76, 3654 Gunten.
Weitere Adressen:
Bernstrasse 11, 3600 Thun.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Plattformen und IT-Lösungen im Zusammenhang mit Direktvermarktungen durch Produzenten, das Anbieten von Pausenlösungen für Firmen (kompakte Kühllösung, Versorgung von Firmen mit individuellen Verpflegungskonzepten und selbst hergestellten Produkten) sowie die Veranstaltung von Events und Caterings mit regional verarbeiteten Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, lmmaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
tenoa GmbH (CHE-301.759.402), in Thun, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Flückiger, Thomas Andreas, von Auswil, in Oberhofen am Thunersee, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kaufmann, Hannes Bastian, von Recherswil, in Thun, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Wijk, Anna, von Thun, in Gunten (Sigriswil), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Brüderli, Michael, von Ochlenberg, in Zumikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wüthrich, Stéphane-Andree Elvis, von Trub, in Meilen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kendo GmbH (CHE-483.076.089), in Thun, Gesellschafterin, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004614562, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
alltickets AG, in Thun, CHE-112.853.607, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2018, Publ. 4327661).
Firma neu:
alltickets AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.04.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauke, Valentin, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Hannes, von Recherswil, in Thun, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura gemäss OR 459 Absatz 2].