Ruth Kauflin
residente a Triboltingen, da Einsiedeln e Küsnacht (ZH) Mandati attuali: Frei & Partner Unternehmensberatung AG, Verein Kids Charity Gala Persone correlate: Rolf Max Frei, Daniel Model Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ruth Kauflin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ruth Kauflin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ruth Kauflin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ruth Kauflin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ruth Kauflin
Persone con il nome Ruth Kauflin lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Associazioni religiose, politiche o secolari
Servizi per consulenza manageriale
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Ruth Kauflin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ruth Kauflin
Numero di pubblicazione: HR02-1004638980, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Model Holding AG, in Weinfelden, CHE-100.643.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2018, Publ. 4449569).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amstutz, Thomas, von Sigriswil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Honegger, Bernadette, von Hemberg, in Homburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kauflin, Ruth, von Küsnacht ZH, in Triboltingen (Ermatingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aegerter, Daniel S., von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2631663, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Model Holding AG, in Weinfelden, CHE-100.643.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2014, Publ. 1542057).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wechsler, Georg, von Wolhusen, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hinterberger, Dr. Walo, von Altstätten, in Opava (CZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amberg, Beat, von Zürich, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kauflin, Ruth, von Küsnacht ZH, in Triboltingen (Ermatingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Honegger, Bernadette, von Hemberg, in Homburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1277305, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Frei & Partner Unternehmensberatung AG, in Bottighofen, CHE-103.599.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2007, S. 15, Publ. 3833126).
Statutenänderung:
20.12.2013.
Sitz neu:
Tägerwilen.
Domizil neu:
Arastrasse 10, 8274 Tägerwilen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die ganzheitliche Wirtschafts- und Unternehmensberatung in den Bereichen Marketing, Verkauf, Einkauf, Organisation und Führung, Übernahme von Interimsgeschäftsführungen, Unternehmensvermittlungen sowie Personalrekrutierungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 17.03.1995 ist aufgehoben worden.] [bisher: Sacheinlage und -übernahme: Aktiven und Passiven von der erloschenen Kommanditgesellschaft 'Frei + Partner Unternehmensberatung', in Tägerwilen, gemäss Bilanz per 31.12.1994 zum Preis von CHF 532'085.55, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 20.12.2013 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thalmann Treuhand AG, in Weinfelden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Rolf, von Herdern, in Tägerwilen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bottighofen];
Kauflin, Ruth, von Küsnacht ZH, in Triboltingen (Ermatingen), mit Einzelunterschrift.