Roland Kathriner
residente a Kriens, da Sarnen Mandati attuali: S-Parts Kathriner Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Kathriner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Kathriner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Kathriner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Kathriner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roland Kathriner
Persone con il nome Roland Kathriner lavorano in questi rami economici
Commercio di beni di consumo
Commercio di beni di consumo
Privato con il nome Roland Kathriner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roland Kathriner
Numero di pubblicazione: 2999023, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
S-Parts Kathriner, bisher in Risch, CHE-114.723.482, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2011).
Sitz neu:
Kriens.
Domizil neu:
Kuonimattstrasse 6, 6010 Kriens.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kathriner, Roland, von Sarnen, in Kriens, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham].
Numero di pubblicazione: 1805531, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CRATONI Helmets Schweiz GmbH, in Risch, CHE-166.926.791, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2013, Publ. 1077251).
Statutenänderung:
16.10.2014.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Bösch 67, 6331 Hünenberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kathriner, Roland, von Sarnen, in Risch, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Echensperger, Klaus, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1783261, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Certa Sport & Event GmbH, bisher in Risch, CHE-150.793.395, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2014, Publ. 1469931).
Gründungsstatuten:
06.01.2014.
Statutenänderung:
16.10.2014.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Dorfstrasse 40, 8834 Schindellegi.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kathriner, Roland, von Sarnen, in Risch, Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Betschart, Andreas, von Sattel, in Unterägeri, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.