Emil Josef Karrer-Bieli
residente a Diegten, da Röschenz Mandati attuali: Uneltra AG, Quintal AG Persone correlate: Manuel Karrer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Emil Josef Karrer-Bieli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Emil Josef Karrer-Bieli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Emil Josef Karrer-Bieli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Emil Josef Karrer-Bieli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Emil Josef Karrer-Bieli
Persone con il nome Emil Josef Karrer-Bieli lavorano in questi rami economici
Commercio di beni di consumo
Commercio con macchine
Commercio di beni di consumo
Commercio con macchine
Privato con il nome Emil Josef Karrer-Bieli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Emil Josef Karrer-Bieli
Numero di pubblicazione: HR02-0004447588, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Uneltra AG, in Diegten, CHE-108.073.925, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2009, Publ. 4851678).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karrer-Bieli, Emil Josef, von Röschenz, in Diegten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Karrer, Manuel, von Röschenz, in Diegten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4012376, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
HAMAL AG, in Diegten, CH-440.3.004.741-8, Weltweiter Handel mit Gütern aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2007, S. 5, Publ. 3980650).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karrer-Bieli, Emil Josef, von Röschenz, in Diegten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3715096, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
HAMAL AG, bisher in Amriswil, CH-440.3.004.741-8, Übernahme von Berater- und Dienstleistungsmandaten im Bereich der Informatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.1999, S. 3613).
Statutenänderung:
18.12.2006.
Sitz neu:
Diegten.
Domizil neu:
Juchweg 45, 4457 Diegten.
Zweck neu:
Weltweiter Handel mit Gütern aller Art sowie Handel mit Computer Hard- und Software, mechanischen, elektrischen und elektronischen Geräten sowie allen diesbezüglichen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an ähnlichen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, überbauen oder veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
[Die Bestimmung über die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberli, Andreas, von Amriswil, in Egnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Thurau Treuhand, in Bottighofen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karrer-Bieli, Emil Josef, von Röschenz, in Diegten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hecht und Meili Revisions- und Treuhand AG, in Liestal, Revisionsstelle.