Bernhard Michael Kammer
residente a Melchnau, da Wimmis Mandati attuali: anaflex GmbH, G&K Holding AG Persone correlate: Gabriela Waldmeier, Maria-Louise Seiler, Carlos Alberto Gennes Sanchez e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bernhard Michael Kammer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bernhard Michael Kammer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bernhard Michael Kammer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bernhard Michael Kammer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bernhard Michael Kammer
Persone con il nome Bernhard Michael Kammer lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Bernhard Michael Kammer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bernhard Michael Kammer
Numero di pubblicazione: HR02-1005235224, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Medseek GmbH, in Köniz, CHE-458.611.223, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2021, Publ. 1005190164).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gennes Sanchez, Carlos Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Alchenstorf, mit Einzelunterschrift;
Kammer, Bernhard Michael, von Wimmis, in Melchnau, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1772409, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
anaflex GmbH, in Solothurn, CHE-114.018.030, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2014, Publ. 1325499). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Gründers vom 03.01.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
G&K Holding AG (CHE-303.296.494), in Solothurn, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Gennes Sanchez, Carlos Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Alchenstorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kammer, Michael, von Wimmis, in Melchnau, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Trigema AG (CHE-107.872.131), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1305137, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Medseek GmbH, in Solothurn, CHE-458.611.223, St. Niklausstrasse 5, Müllerhof, 4500 Solothurn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.12.2013.
Zweck:
Personalverleih sowie Vermittlung von Ärzten und Ärztinnen sowie von Pflegepersonal an Spitäler, Kliniken, Haus- und Facharztpraxen oder ähnliche Institutionen sowie im Medizinal- und Pharmabereich. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen und Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mit Erklärung vom 17.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Warncke, Cornelius, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
G&K Holding AG (CHE-303.296.494), in Solothurn, Gesellschafterin, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gennes Sanchez, Carlos Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Alchenstorf, mit Einzelunterschrift;
Kammer, Bernhard Michael, von Wimmis, in Melchnau, mit Einzelunterschrift.