Franz Kalbermatter
residente a Turtmann, da Turtmann-Unterems Mandati attuali: Don Bosco Beratung und Verwaltung GmbH Persone correlate: Rosa Marie Kalbermatter Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Franz Kalbermatter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Franz Kalbermatter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Franz Kalbermatter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Franz Kalbermatter"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Franz Kalbermatter
Persone con il nome Franz Kalbermatter lavorano in questi rami economici
Esercizio delle alloggi per vacanze
Esercizio delle alloggi per vacanze
Privato con il nome Franz Kalbermatter
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Franz Kalbermatter
Numero di pubblicazione: HR02-1005308761, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
CARVING Consult und Immo AG, in Turtmann-Unterems, CHE-269.270.556, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2021, Publ. 1005094954).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalbermatter, Franz, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatter, Daniela, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann-Kalbermatter, Daniela, von Turtmann-Unterems, in Zeneggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005308762, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Franz Kalbermatter AG, in Turtmann-Unterems, CHE-109.440.305, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2019, Publ. 1004617376).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalbermatter, Franz, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kalbermatter, Rosa Marie, genannt Rosmarie, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatter, Mathias, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Kalbermatter, Daniela, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann-Kalbermatter, Daniela, von Turtmann-Unterems, in Zeneggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005094954, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
CARVING Consult und Immo AG, bisher in Hünenberg, CHE-269.270.556, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 27.07.2012, Publ. 6788274).
Statutenänderung:
27.01.2021.
Sitz neu:
Turtmann-Unterems.
Domizil neu:
Dorfstrasse 6, 3946 Turtmann.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung, der Kauf und Verkauf, das Halten und Verwalten sowie die Vermittlung von Immobilien. Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Vermittlung und der Verwaltung von Immobilien stehen. Die Gesellschaf kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatter, Mathias, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Turtmann];
Kalbermatter, Franz, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Turtmann].