Danilo Kalbermatter
residente a St. Niklaus, da St. Niklaus Mandati attuali: Kalbermatter Industries KLG Persone correlate: Fabio Kalbermatter Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Danilo Kalbermatter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Danilo Kalbermatter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Danilo Kalbermatter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Danilo Kalbermatter"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Danilo Kalbermatter
Persone con il nome Danilo Kalbermatter lavorano in questi rami economici
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Privato con il nome Danilo Kalbermatter
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Danilo Kalbermatter
Numero di pubblicazione: 4391279, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Kalbermatter Industries KLG, in Grächen, CHE-183.927.337, Burwald 721, 3925 Grächen, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
17.07.2018.
Zweck:
Handel mit Konsumgütern, insbesondere Outdoorausrüstung.
Eingetragene Personen:
Kalbermatter, Danilo, von St. Niklaus, in St. Niklaus VS (St. Niklaus), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalbermatter, Fabio, von St. Niklaus, in Grächen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4540028, Ufficio del registro di commercio Vallese
AT-Touristik and Trade GmbH, in St. Niklaus, CH-600.4.002.247-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 28.09.2000, S. 6648).
Firma neu:
AT-Touristik and Trade GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.06.2008 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
c/o Fux Ruben, Treuhand & Beratung, Haus Romantica, 3924 St. Niklaus.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fux, Ruben, von St. Niklaus, in Grächen, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Kalbermatter-Bonacci, Anna, von St. Niklaus, in St. Niklaus, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, CHF 1'000.--];
Kalbermatter, Danilo, von St. Niklaus, in St. Niklaus, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, CHF 19'000.--].
Ufficio del registro di commercio Vallese
AT-Touristik and Trade GmbH, in S t . N i k l a u s , Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 20.01.1998, S. 422).
Statutenänderung:
24.03.2000, 14.07.2000.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalbermatter, Stefan, von St. Niklaus, in St. Niklaus, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1000;
Kalbermatter, Theo, von St. Niklaus, in St. Niklaus, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatter-Bonacci, Anna, von St. Niklaus, in St. Niklaus, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1000 [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19 000];
Kalbermatter, Danilo, von St. Niklaus, in St. Niklaus, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19 000.