Heinrich Kägi
residente a Schwerzenbach, da Zürich Mandati attuali: Milchgenossenschaft Gfenn in Liquidation Persone correlate: Ulrich Michel Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Heinrich Kägi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Heinrich Kägi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Heinrich Kägi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Heinrich Kägi"
|
|
Heinrich Kägi
residente a Rorschach, da Gommiswald Mandati attuali: Eisenbahner-Baugenossenschaft Rorschach, Heiri Kägi Persone correlate: Claudio Schoch, David Gebhard Hüttenmoser, Wilhelm Vögtle e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Heinrich Kägi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Heinrich Kägi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Heinrich Kägi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Heinrich Kägi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Heinrich Kägi
Persone con il nome Heinrich Kägi lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Compravendita di immobili propri
Trasporto di persone e merci su strada
Associazioni religiose, politiche o secolari
Compravendita di immobili propri
Trasporto di persone e merci su strada
Privato con il nome Heinrich Kägi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Heinrich Kägi
Numero di pubblicazione: HR02-1005061340, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Eisenbahner-Baugenossenschaft Rorschach, in Rorschach, CHE-108.043.203, Genossenschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2020, Publ. 1004992489).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kägi, Heinrich, von Gommiswald, in Rorschach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hüttenmoser, David Gebhard, von Rorschacherberg, in Rorschach, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoch, Claudio, von Herisau, in Rorschach, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeschlimann, Hans Ulrich, genannt Hans-Ueli, von Gondiswil, in Rorschach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Aeschlimann, Hans-Uli].
Numero di pubblicazione: 4152153, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Eisenbahner-Baugenossenschaft Rorschach, in Rorschach, CHE-108.043.203, Genossenschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2016, Publ. 3035007).
Statutenänderung:
28.04.2017.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen mit Brief, Telefax oder anderen Übertragungsmitteln. [Nachtrag]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gertsch, Gerda, von Lauterbrunnen, in Rorschach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Claudia, von Uzwil, in Rorschach, Mitglied der Verwaltung und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kägi, Heinrich, von Gommiswald, in Rorschach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5316136, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Milchgenossenschaft Gfenn, in Dübendorf, CH-020.5.901.099-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2006, S. 17, Publ. 3505844).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Gfenn in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.02.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kägi, Heinrich, von Zürich, in Schwerzenbach, Präsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Küenzi, Hans, von Schlosswil, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied der Verwaltung und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Michel, Ulrich, von Köniz, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied der Verwaltung und Aktuar und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien].