Miro Käch
residente a Zürich, da Bolken Mandati attuali: Leitwert AG Persone correlate: Thomas William Seiler, Lukas Peter Geissmann, Lukas Gasser Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Miro Käch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Miro Käch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Miro Käch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Miro Käch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Miro Käch
Persone con il nome Miro Käch lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Miro Käch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Miro Käch
Numero di pubblicazione: HR02-1005783989, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Leitwert AG, in Zürich, CHE-456.209.867, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2021, Publ. 1005162030).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Thomas, von Ermatingen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geissmann, Lukas Peter, von Zürich, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Käch, Miro, von Bolken, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gasser, Lukas, von Isenthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005162030, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Leitwert GmbH, in Winterthur, CHE-456.209.867, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005136780).
Statutenänderung:
12.04.2021.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 12.04.2021 und Bilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 584'215.58 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 484'355.14 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Firma neu:
Leitwert AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Weberstrasse 3, 8004 Zürich.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 21'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laube, Simon, von Baldingen, in Grabs, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käch, Miro, von Bolken, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Geissmann, Lukas Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gasser, Lukas, von Isenthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Nuglar-St. Pantaleon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005136780, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Leitwert GmbH, in Winterthur, CHE-456.209.867, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2014, S.0, Publ. 1734815).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käch, Miro, von Bolken, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Gasser, Lukas, von Isenthal, in Nuglar-St. Pantaleon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Laube, Simon, von Baldingen, in Grabs, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].