Eric Journel
residente a Arbaz, da Francia Mandati attuali: UBIC Europe Sàrl Persone correlate: Bertrand Vadurel Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Eric Journel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Eric Journel"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Eric Journel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Eric Journel"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Eric Journel
Persone con il nome Eric Journel lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Eric Journel
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Eric Journel
Numero di pubblicazione: 3085265, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
NewBreath Sàrl, bisher in Sierre, CHE-115.113.346, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2012, Publ. 6652858).
Gründungsstatuten:
28.09.2009.
Statutenänderung:
12.09.2016.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Oberdorfstrasse 9, 6340 Baar.
Zweck neu:
Entwicklung, Produktion, Import/Export von pharmazeutischen und parapharmazeutischen Produkten sowie Erbringen damit verbundener Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Journel, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Arbaz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Korner Anelli, Michaela, von Vitznau, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2304641, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Pharmalys Laboratories SA, in Baar, CHE-183.951.413, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2015, Publ. 2279981).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Journel, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Arbaz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stocker, Markus, von Hochdorf und Römerswil, in Hochdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.