Matthias Joppen
residente a Basel, da Germania Mandati attuali: Joppen & Pita AG Umwelt Sicherheit Gesundheit Persone correlate: David Tomasz Szczepinski, Ana Pita, Beat Affentranger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Matthias Joppen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Matthias Joppen"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Matthias Joppen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Matthias Joppen"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Matthias Joppen
Persone con il nome Matthias Joppen lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Matthias Joppen
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Matthias Joppen
Numero di pubblicazione: 797690, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Joppen & Pita AG Umwelt Sicherheit Gesundheit, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2002, S. 5, Publ. 749918).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joppen, Dr. Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Riehen];
Pita, Ana, spanische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Riehen].
Numero di pubblicazione: 749946, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Kiefer & Studer AG Geotechniker SIA/ASIC, in Reinach BL, Eine nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten orientierte Tätigkeit auf dem Gebiet der Geotechnik, Ingenieurgeologie, Wasserwirtschaft und Bauschäden, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 02.07.1997, S. 4607).
Statutenänderung:
22.11.2002.
Firma neu:
Kiefer & Studer AG Geotechniker SIA/USIC.
Zweck neu:
Eine nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten orientierte Tätigkeit auf dem Gebiet der Geotechnik, Altlasten, Umweltgeologie, Hydrogeologie, Geophysik und Bauschäden. Die Gesellschaft kann ihr Tätigkeitsspektrum in weitere, neue Gebiete erweitern, sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen sowie Grundeigentum erwerben und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joppen, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Joppen & Pita AG Umwelt Sicherheit Gesundheit, in Riehen, Aeussere Baselstr. 319, 4125 Riehen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.01.2002.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Gebieten Umwelt, Sicherheit und Gesundheit, insbesondere Planungen und Bauleitungen bei der Erkundung und Sanierung von Altlasten oder Schadstoffbelastungen in Bauten, Erdreich und Gewässern sowie deren Überwachung. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmungen ähnlicher Art beteiligen sowie Grundeigentum erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 107'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 107'000.--.
Aktien:
107 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Eingeschriebene Briefe.
Eingetragene Personen:
Joppen, Dr. Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pita, Ana, spanische Staatsangehörige, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Affentranger, Beat, von Roggliswil und Muttenz, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofer, Urs, von Seewen, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kohler, Andreas Peter Samuel, von Lüsslingen und Basel, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
TAXPERTA Treuhand AG, in Therwil, Revisionsstelle.