Johannes Joos
residente a Russikon, da Horgen Mandati attuali: Genossenschaft Alterssiedlung Neuhof in Liquidation Persone correlate: Walter Meier, Emanuel Wettstein, Marc Baumann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Johannes Joos", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Johannes Joos"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Johannes Joos", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Johannes Joos"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Johannes Joos
Persone con il nome Johannes Joos lavorano in questi rami economici
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Privato con il nome Johannes Joos
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Johannes Joos
Numero di pubblicazione: HR02-1005936067, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Brunnengenossenschaft Rumlikon, in Russikon, CHE-103.385.174, Genossenschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2020, Publ. 1004988732).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joos, Johannes, von Horgen, in Russikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulz, Marc, von Domat/Ems, in Russikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lörtscher, Gaby, von Illnau-Effretikon, in Russikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005072772, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Alfina Immobilien AG, in Klosters-Serneus, CHE-407.587.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2019, Publ. 1004749318).
Statutenänderung:
07.01.2021.
Firma neu:
Ambühl Immobilien AG.
Sitz neu:
Klosters.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung, die Vermittlung, die Bewertung, den Verkauf, den Erwerb und die Entwicklung von Grundstücken und Immobilien, die Führung von Treuhandgeschäften sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich des Neu-, Aus- und Umbaus von Immobilien wie Projekt- und Bauleitungen, Bauherrenvertretungen und dergleichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Eintragung von Amtes wegen: Neuer Sitz Klosters infolge Namensänderung der politischen Gemeinde Klosters-Serneus in Klosters per 01.01.2021.]. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joos, Johannes, von Schiers, in Klosters-Serneus, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Basig, Daniel, von Safiental, in Haldenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bisculm, Johann Albert, von Domat/Ems, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnell, Christian, von Maienfeld, in Stäfa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmüller, Marco, von Rüegsau, in Küblis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ambühl, Hanspeter, von Davos, in Klosters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Klosters-Serneus];
Bardill, Stefan, von Luzein, in Klosters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004983514, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Wohnbaugenossenschaft Ringel, in Chur, CHE-101.891.839, Genossenschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2016, S.0, Publ. 2787121).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Theres, von Felsberg, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Joos, Johannes, von Schiers, in Serneus (Klosters-Serneus), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg , Alfred, genannt Fredi, von Bauma, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Barletta, Domenico, von Goldach, in Rüte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.