Dr. Moritz John
residente a Zürich, da Germania Mandati attuali: Perses One AG in Liquidation, Inception AG e di più Persone correlate: Trung-Tin Nguyen, Tin Nguyen Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Moritz John", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Moritz John"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Moritz John", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Moritz John"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Moritz John
Persone con il nome Moritz John lavorano in questi rami economici
Ricerca e sviluppo
Servizi di segreteria e di supporto alle funzioni di ufficio
Esercizio di una società partecipate
Ricerca e sviluppo
Servizi di segreteria e di supporto alle funzioni di ufficio
Esercizio di una società partecipate
Privato con il nome Moritz John
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Moritz John
Numero di pubblicazione: HR02-1006113960, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MONIPOL AG, in Baar, CHE-188.264.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022, Publ. 1005484062).
Statutenänderung:
08.08.2024.
Firma neu:
Perses One AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Perses One Ltd in liquidation) (Perses One SA en liquidation).
Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.08.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
John, Dr. Moritz, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Nguyen, Trung-Tin, genannt Tin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1006049726, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Tedalia Advisors AG, in Baar, CHE-377.391.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2024, Publ. 1006037939).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
John, Dr. Moritz, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Doberstein, Damian, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005441492, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Emmastein AG (Emmastein SA) (Emmastein Ltd), in Zürich, CHE-313.756.675, Eisfeldstrasse 8, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.03.2022.
Zweck:
Erbringung kaufmännischer und administrativer Unterstützungs- und Beratungsdienstleistungen sowie Verwaltungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'020.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'010.00.
Aktien:
1'000'200 Namenaktien zu CHF 0.10.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 30.03.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
John, Moritz, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.