Friedrich Jenzer
residente a Worb, da Thunstetten Mandati attuali: JEWO GmbH Persone correlate: Katharina Jenzer-Linder Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Friedrich Jenzer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Friedrich Jenzer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Friedrich Jenzer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Friedrich Jenzer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Friedrich Jenzer
Persone con il nome Friedrich Jenzer lavorano in questi rami economici
Servizi per banche e istituti di credito
Servizi per banche e istituti di credito
Privato con il nome Friedrich Jenzer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Friedrich Jenzer
Numero di pubblicazione: HR02-1005999073, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bildungszentrum für Wirtschaft und Dienstleistung Bern bwd, in Bern, CHE-114.919.789, Verein (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2021, Publ. 1005246248).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenzer, Friedrich genannt Fritz, von Thunstetten, in Worb, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Stefan Andreas, von Niederbipp, in Innerberg (Wohlen bei Bern), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Sutter, Stefan Theodor, von Hemmiken, in Worben, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005214233, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sportzentrum Worb AG, in Worb, CHE-115.786.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2014, S.0, Publ. 1314423).
Statutenänderung:
03.06.2021.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss noch abzuschliessenden Verträgen Aktiven von CHF 1'379'000.00 und Fremdkapital von CHF 94'450.--, zum Preis von CHF 1'284'550.00 zu übernehmen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenzer, Friedrich, von Thunstetten, in Worb, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosimann, Ernst, von Hasle bei Burgdorf, in Schlosswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nöthiger, Rolf, von Uerkheim, in Worb, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grisenti, Marcel Pascal, von Trub, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Martin, von Seedorf (BE), in Rüfenacht BE (Worb), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stüssi, Simon Emanuel, von Bern und Glarus Süd, in Rüfenacht BE (Worb), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3327999, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
JEWO GmbH, in Worb, CHE-407.176.688, Höheweg 15, 3076 Worb, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.01.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Finanzwesen und Bauen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 26.01.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Jenzer, Friedrich, von Thunstetten, in Worb, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Jenzer-Linder, Katharina, von Thunstetten, in Worb, mit Einzelunterschrift.