Alfred Jäger
residente a Veyrier, da Zürich Mandati attuali: JB Jardins SA Persone correlate: Damien Pierre Rodolphe Jäger, Benjamin Cagnon, Roland Erwin Jäger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Jäger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Jäger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Jäger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Jäger"
|
|
Alfred Jäger
residente a Benken, da Pfäfers Mandati attuali: CREABETON Produktions AG, Zweigniederlassung Trimmis Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Jäger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Jäger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred Jäger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred Jäger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alfred Jäger
Persone con il nome Alfred Jäger lavorano in questi rami economici
Progettazione giardini e paesaggistica
Fabbricazione e lavorazione di materiale da construzione
Progettazione giardini e paesaggistica
Fabbricazione e lavorazione di materiale da construzione
Privato con il nome Alfred Jäger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alfred Jäger
Numero di pubblicazione: 2568225, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stiftung Alfred Jäger für Diakonie, in St. Gallen, CHE-110.396.473, Stiftung (SHAB Nr. 179 vom 16.09.1998, S. 6413).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäger, Prof. Dr. Alfred, von Schwellbrunn, in Bielefeld (D), Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5175814, Ufficio del registro di commercio Vallese
ajp-Beratungs GmbH, in Kippel, CH-280.4.002.539-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2004, S. 16, Publ. 2438132).
Firma neu:
ajp-Beratungs GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.07.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Irene, von Kippel und Basel, in Kippel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift];
Jäger, Alfred, von Pizy, in Kippel, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Numero di pubblicazione: 4492868, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Heliokopie AG, in Zürich, CH-020.3.911.478-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2004, S. 20, Publ. 2351630).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartl, Werner, von Zürich, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Brigitte, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Alfred, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].