Martin Alois Iten
residente a Unterägeri, da Unterägeri Mandati attuali: Iten Werk AG Rothenthurm Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Alois Iten", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Alois Iten"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Alois Iten", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Alois Iten"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Martin Alois Iten
Persone con il nome Martin Alois Iten lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di prodotti metallo
Fabbricazione di prodotti metallo
Privato con il nome Martin Alois Iten
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Martin Alois Iten
Numero di pubblicazione: 2087239, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Iten Werk AG, in Unterägeri, CHE-162.632.824, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 16.05.2012, Publ. 6681992).
Statutenänderung:
26.03.2015.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iten, Martin, von Unterägeri, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2080475, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
PLwerk AG, in Unterägeri, CHE-440.800.753, Furrenstrasse 5, 6314 Unterägeri, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.03.2015.
Zweck:
Planung und Ausführung von Stahl- und Metallbauarbeiten aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 26.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Iten, Martin Alois, von Unterägeri, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6681992, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Iten Werk AG, in Unterägeri, CH-170.3.036.834-4, Schwändi 4, 6314 Unterägeri, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.04.2012.
Zweck:
Ausführung von Stahl- und Metallbauarbeiten, Herstellung und Verkauf von Holzschnitzeln sowie Handel mit Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung die einfache Gesellschaft bestehend aus Lukas Gustav Iten und Martin Alois Iten gemäss Vertrag vom 24.04.2012 und Übernahmebilanz per 31.12.2011 mit sämtlichen Aktiven von CHF 119'505.55 und Passiven von CHF 311.60, wofür 49 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 70'193.95 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail oder, wenn die Adressen der Aktionäre nicht bekannt sind, durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Mit Erklärung vom 24.04.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Iten, Martin, von Unterägeri, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Iten, Lukas, von Unterägeri, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.