Doris Iten
residente a Birr, da Balsthal e Zug Mandati attuali: Gönnerverein Haus Eigenamt Persone correlate: Silvia Wolleb, Susanne Obrist-Frey Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Doris Iten", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Doris Iten"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Doris Iten", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Doris Iten"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Doris Iten
Persone con il nome Doris Iten lavorano in questi rami economici
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Privato con il nome Doris Iten
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Doris Iten
Numero di pubblicazione: HR02-1004909694, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Netwerkk.ch GmbH, in Lupfig, CHE-303.832.872, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2019, Publ. 1004793969).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iten, Doris, von Balsthal, in Birr, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Iten, Urs, von Zug, in Birr, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iten, Saskia, von Zug, in Lupfig, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 53 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bopp, Martin, von Birmenstorf (AG), in Mülligen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004742637, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Netwerkk.ch GmbH, in Birr, CHE-303.832.872, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2017, Publ. 3879535).
Statutenänderung:
01.10.2019.
Sitz neu:
Lupfig.
Domizil neu:
Industriestrasse 5, 5242 Lupfig.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iten, Doris, von Balsthal, in Birr, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Iten, Urs, von Zug, in Birr, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Iten, Saskia, von Zug, in Lupfig, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004662686, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Altersheimverein Eigenamt, in Birrhard, CHE-114.153.136, Verein (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2018, Publ. 4443963).
Vermögensübertragung:
Der Verein überträgt gemäss Vertrag vom 12.06.2019 und Inventar per 31.12.2018 Aktiven von CHF 4'025'253.65 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'458'073.09 auf die Haus Eigenamt AG, in Lupfig (CHE-336.668.409).
Gegenleistung:
400 Namenaktien zu CHF1'000.00.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Ursula, von Langnau im Emmental, in Birrhard, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büttikofer, Markus, von Meinisberg, in Birr, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodenmann, Roland, von Aarau, in Lupfig, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Judith, von Vechigen, in Birr, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plüss, Richard, von Murgenthal, in Lupfig, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Hanspeter, von Rohrbach, in Remetschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böhringer, Beatrice, von Nufenen, in Wettingen, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iten, Doris, von Balsthal, in Birr, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Obrist, Susanne, von Birr, in Birr, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Wolleb, Silvia, von Lupfig, in Lupfig, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.