Markus Irsslinger
residente a Fruthwilen, da Salenstein Mandati attuali: Schäfle Rosen AG, Irsslinger Holding AG Persone correlate: Daniela Irsslinger-Schäfle, Daniela Irsslinger-Schäfle Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Irsslinger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Irsslinger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Irsslinger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Irsslinger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Markus Irsslinger
Persone con il nome Markus Irsslinger lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Esercizio di una società partecipate
Compravendita di immobili propri
Esercizio di una società partecipate
Privato con il nome Markus Irsslinger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Markus Irsslinger
Numero di pubblicazione: 3374743, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Irsslinger GmbH, in Wigoltingen, CHE-264.431.734, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2013, Publ. 7058112).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Irsslinger, Robert, von Salenstein, in Fruthwilen (Salenstein), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Irsslinger Holding AG (CHE-109.308.172), in Salenstein, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Irsslinger, Markus, von Salenstein, in Fruthwilen (Salenstein), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Irsslinger, Verena, von Salenstein, in Fruthwilen (Salenstein), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Irsslinger, Daniela, von Salenstein, in Fruthwilen (Salenstein), mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3241243, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Corbezzolo AG, in Wigoltingen, CHE-115.122.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2009, S. 15, Publ. 5288704).
Statutenänderung:
09.12.2016.
Sitz neu:
Weinfelden.
Domizil neu:
Frauenfelderstrasse 40, 8570 Weinfelden.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung und den Handel mit und von Pflanzen, insbesondere von solchen aus dem Mittelmeerraum sowie artverwandten Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Irsslinger, Markus, von Salenstein, in Fruthwilen (Salenstein), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rausch, Dieter Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5991884, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Meisterwerk AG, bisher in Wigoltingen, CH-440.3.014.928-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2010, S. 17, Publ. 5635982).
Statutenänderung:
07.12.2010.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Gaswerkstrasse 2b, 8952 Schlieren.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit gärtnerischen Erzeugnissen und Zubehör. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güter erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich oder durch Telefax an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koenen, Frank, niederländischer Staatsangehöriger, in Maassluis (NL), Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Irsslinger, Markus, von Salenstein, in Salenstein, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Schortemeijer, Gerrit, niederländischer Staatsangehöriger, in Veenendaal (NL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
De Groot, Casper Leonardus Johannes Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Beverwijk (NL), mit Einzelprokura (wie bisher);
Steigemann, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Seelze (DE), mit Einzelprokura (wie bisher);
Göldi Grimm Meier & Partner AG (CH-020.3.928.338-4), in Küsnacht ZH, Revisionsstelle (wie bisher).