Roland Inhelder
residente a Bauma, da Zürich e Sennwald Mandati attuali: Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Persone correlate: Oliver Gerstlauer, Natascha Retzler-Tavoletta, Grégoire Lenglet e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Inhelder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Inhelder"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Inhelder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Inhelder"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roland Inhelder
Persone con il nome Roland Inhelder lavorano in questi rami economici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Esercizio delle banche e istituti di credito
Privato con il nome Roland Inhelder
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roland Inhelder
Numero di pubblicazione: 1630001, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ITnight GmbH, bisher in Weiach, CHE-108.674.993, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2012, Publ. 6909972).
Gründungsstatuten:
28.08.1997.
Statutenänderung:
15.07.2014.
Firma neu:
A Beteiligungen GmbH.
Sitz neu:
Baden.
Domizil neu:
c/o Serves AG, Gartenstrasse 28, 5400 Baden.
Zweck neu:
Erwerben und Halten von Beteiligungen an und Finanzierung von Unternehmen aller Art im In- und Ausland sowie Verwaltung solcher Beteiligungen;
die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Wertschriften, Patente und Lizenzen erwerben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inhelder, Roland, von Zürich und Sennwald, in Bauma, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Buck, Thomas, von Zürich, in Weiach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wägli, Rolf, von Belp, in Davos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 1391501, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, in St. Gallen, CHE-105.997.193, Genossenschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2014, Publ. 1380607).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger-Suter, Kathrin, von Urdorf, in Aesch ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wettswil (Wettswil am Albis), ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Cardon-Huggenberger, Beatrice, von Winterthur, in Abtwil SG (Gaiserwald), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Di Lena, Patrick, von Wittenbach, in Lüchingen (Altstätten), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Glaus, Gabriela, von Benken SG, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Stör, Oliver, von Ermatingen, in Münchwilen TG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wil SG, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Brandenberg, Mario, von Zug, in Andwil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Caranfa, Patrick, von Romanshorn, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Gübeli Schmid, Manuela, von Eschenbach SG, in Speicher, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Hollenstein, Angela, von Mosnang, in Eggersriet, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Kast, Reto, von Rehetobel, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Krisch, Pia, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Mätzler, Andreas, von Berneck, in Romanshorn, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Odermatt, Oliver, von Dallenwil, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Woodtli, Ferry Cyril Douglas, von Strengelbach, in Pfaffhausen (Fällanden), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Baumgartner, Flavio, von Aadorf, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bischoff, Stephan, von Zürich, in Teufen AR, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brüggler, Mario, von Kirchberg SG, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bürer, Thomas, von Wohlenschwil, in Kerns, mit Kollektivprokura zu zweien;
De Angelis, Sandro, von Mels, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Friedrichkeit, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Bottighofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gassmann, Alexander, von Hildisrieden, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Germann, Fabian, von Muolen, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Giezendanner, Nicolai, von Ebnat-Kappel, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hasler, Mathias, von Grabs, in Schaan (LI), mit Kollektivprokura zu zweien;
Hediger, Jasmina, von Reinach AG, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien;
Inhelder, Roland, von Sennwald, in Bauma, mit Kollektivprokura zu zweien;
Iristi, Korhan, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jehle, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Keller, Manuel, von Böttstein, in Turgi, mit Kollektivprokura zu zweien;
Keller, Gisela, von Schwellbrunn, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kiszely, Miklos, ungarischer Staatsangehöriger, in Walzenhausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Leeser, Karin, von Ebnat-Kappel, in Wil SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Liembd, Claudia, von Oberdorf NW, in Fahrweid (Weiningen ZH), mit Kollektivprokura zu zweien;
Magyar, Claude, von Gossau SG, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Menia Cacciator, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Wittenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pavlovic, Darko, von Appenzell, in Buchs SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schweighauser, Simon, von Bottmingen, in Bottmingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sieber, Christoph, von Widnau, in Oberriet SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stauffer, Pascal, von Rüti bei Büren, in Oberuzwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stürchler, Florian, von Basel, in Geroldswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Usik, Aliaksei, belarussischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Yilmaz, Mustafa, von Wittenbach, in Niederbüren, mit Kollektivprokura zu zweien;
Züger, Remo, von Altendorf, in Rudolfstetten (Rudolfstetten-Friedlisberg), mit Kollektivprokura zu zweien;
Zürcher, Roman, von Grub AR, in Horn, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6909972, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ITnight GmbH, in Unterstammheim, CH-020.4.003.534-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2009, S. 25, Publ. 5306130).
Statutenänderung:
18.10.2012.
Sitz neu:
Weiach.
Domizil neu:
Weinbergstrasse 5, 8187 Weiach.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 22.09.1997 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.08.1997 3 Personal Computer, 1 Drucker, 1 Laptop 486 sowie Bürogeräte zum Preise von CHF 10'000.--, wovon CHF 10'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Eugen, von Oberkulm, in Unterstammheim, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inhelder, Roland, von Zürich und Sennwald, in Bauma, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Buck, Thomas, von Zürich, in Weiach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Niederweningen, Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].