Charles Imbacher
residente a Schleinikon, da Luzern Mandati attuali: balanced performance agency gmbh in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Charles Imbacher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Charles Imbacher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Charles Imbacher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Charles Imbacher"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Charles Imbacher
Persone con il nome Charles Imbacher lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Charles Imbacher
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Charles Imbacher
Numero di pubblicazione: HR02-1005414170, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
balanced performance agency gmbh, in Schleinikon, CHE-362.328.103, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2017, S.0, Publ. 3592235).
Firma neu:
balanced performance agency gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.02.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imbacher, Charles, von Luzern, in Schleinikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2030233, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
balanced performance agency gmbh, bisher in Baar, CHE-362.328.103, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2011, S. 20, Publ. 6027744).
Gründungsstatuten:
19.01.2011.
Statutenänderung:
04.02.2015.
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
Kasinostrasse 19, 5000 Aarau.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Claudia, von Schwyz, in Baar, Geschäftsführerin und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imbacher, Charles, von Luzern, in Schleinikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 1286665, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
swiss performance academy ag, in Zürich, CHE-114.050.080, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2012, Publ. 6546962).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imbacher, Charles, von Luzern, in Schleinikon, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Behrendt, Daniel, von Altendorf, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffenberger, Christian, von Les Montets, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hostettler, Dr. Stephan, von Zürich, in Seegräben, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].