Peter Hürzeler
residente a Erlach, da Uerkheim Mandati attuali: Hermann und Jeannette Bönzli-Stiftung, HPE GmbH e di più Persone correlate: Julian Aurelio Ruefer, Anna-Leena Marti Erb, Earl-Dean Bruckdorfer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Hürzeler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Hürzeler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Hürzeler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Hürzeler"
|
|
Peter Hürzeler
residente a Uster, da Zürich e Uerkheim Mandati attuali: OCI Ocean Management GmbH, Ocean Independence AG Persone correlate: Hans Heinrich Christoph Hürzeler, Daniel Küpfer, Claudio Arpino e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Hürzeler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Hürzeler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Hürzeler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Hürzeler"
|
|
Peter Hürzeler
residente a Bellach, da Gretzenbach Mandati attuali: Swiss Timing LTD Persone correlate: Michael Thomasius, Daniel Peter Ernst Everts, Dietmar Offenwanger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Hürzeler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Hürzeler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Hürzeler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Hürzeler"
|
|
Peter Hürzeler
residente a Winterthur, da Uerkheim Mandati attuali: Gewerbehaus Hard AG Winterthur Persone correlate: Katharina Weber Wetter, Carlina Anderes, Claudia Schütt Weber e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Hürzeler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Hürzeler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Hürzeler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Hürzeler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Peter Hürzeler
Persone con il nome Peter Hürzeler lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altro commercio con prodotti diversi
Fornitura di servizi informatici
Servizi per consulenza manageriale
Trasporto marittimo e costiero di persone e merci
Servizi sport
Compravendita di immobili propri
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altro commercio con prodotti diversi
Fornitura di servizi informatici
Servizi per consulenza manageriale
Trasporto marittimo e costiero di persone e merci
Servizi sport
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Peter Hürzeler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Peter Hürzeler
Numero di pubblicazione: HR02-1005447466, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Beck roof consulting AG, in Ligerz, CHE-113.954.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2021, Publ. 1005319861).
Firma neu:
Beck roof consulting AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.03.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürzeler, Peter, von Gretzenbach, in Ligerz, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hürzeler, Marie Louise, von Gretzenbach, in Ligerz, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005319861, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Beck roof consulting AG, in Ligerz, CHE-113.954.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2018, Publ. 4166507). Gemäss Erklärung vom 12.10.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meichtry Treuhand AG (CHE-111.713.151), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürzeler, Peter Pius, von Gretzenbach, in Ligerz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Hürzeler-Schenker, Marie Louise, von Gretzenbach, in Ligerz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005130944, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Vorsorgestiftung der Imedco AG, in Hägendorf, CHE-109.789.392, Stiftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2018, Publ. 4069585).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hürzeler, Peter, von Uerkheim, in Dulliken, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Urs, von Rehetobel, in Murgenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.