Erich Hügli
residente a Lyssach, da Seedorf (BE) Mandati attuali: Hügli Feuko GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erich Hügli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erich Hügli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erich Hügli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erich Hügli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Erich Hügli
Persone con il nome Erich Hügli lavorano in questi rami economici
Pulizia di edifici
Pulizia di edifici
Privato con il nome Erich Hügli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Erich Hügli
Numero di pubblicazione: 6782846, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Sictech GmbH, in Bergdietikon, CH-400.4.027.606-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2010, S. 2, Publ. 5570384).
Domizil neu:
Honerethof 5, 8962 Bergdietikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügli, Erich, von Wohlen bei Bern, in Geroldswil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Bernhard, von Reinach AG, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Riesen, Nadia, von Oberbalm, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6474640, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hügli Feuko GmbH, in Lyssach, CH-036.4.052.632-2, Neuhüsliweg 5, 3421 Lyssach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.12.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Reinigung von wärme- und lufttechnischen Anlagen aller Art. Weiter bezweckt sie die Vornahme von Abgasmessungen durch die Feuerungskontrolle, die Erarbeitung von Brandschutzauflagen sowie die Durchführung von Brandschutzkontrollen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 14.12.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hügli, Erich, von Seedorf BE, in Lyssach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 3374154, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
SicTech Bergdietikon GmbH, in Bergdietikon, CH-400.4.027.606-0, Honerethof 6, 8962 Bergdietikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
3.05.2006, 8.05.2006.
Zweck:
Planung, Bau, Vertrieb und Wartung von Schliess-, Sicherheits- und Alarmanlagen;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie Grundstücke und Immobilien erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Hediger, Bernhard, von Reinach AG, in Otelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Hügli, Erich, von Wohlen bei Bern, in Geroldswil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.