Qingping Huang
residente a Singapur, da Chin e Volksrepubliks Mandati attuali: FMC Agricultural Products International GmbH Persone correlate: William Francis Chester, Leonhard J. Tönz, Thierry Patrick Thormann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Qingping Huang", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Qingping Huang"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Qingping Huang", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Qingping Huang"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Qingping Huang
Persone con il nome Qingping Huang lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Qingping Huang
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Qingping Huang
Numero di pubblicazione: HR02-1005897596, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
FMC Agricultural Products International AG, in Zug, CHE-101.079.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2023, Publ. 1005813777).
Statutenänderung:
27.11.2023.
Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 27.11.2023 und Bilanz per 30.09.2023 mit Aktiven von USD 3'149'832'401.00 und Passiven (Fremdkapital) von USD 12'584'497.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionärin erhält 101 Stammanteile zu USD 1'081.50.
Firma neu:
FMC Agricultural Products International GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(FMC Agricultural Products International Sàrl) (FMC Agricultural Products International LLC).
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Streichung der Bestimmung über die Sachübernahme infolge Aufhebung von Art. 628 aOR. [bisher: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 16.07.2013 gemäss Vertrag vom 08.07.2013 100 Prozent der Beteiligung an der "FMC (Shanghai) Equipment Leasing Co., Ltd.", in Shanghai (CN) zum Preis von CHF 1'000.00.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder durch E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Calderan, Massimo, von Wallisellen, in Erlenbach (ZH), Vize-Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
FMC Switzerland I GmbH (CHE-282.417.063), in Zug, Gesellschafterin, mit 101 Stammanteilen zu je USD 1'081.50;
Blair, Brian Joseph, amerikanischer Staatsangehöriger, in Blue Bell (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Chester, William Francis, amerikanischer Staatsangehöriger, in Audubon (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huang, Qingping, chinesischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wanchai (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thormann, Thierry, von Bern, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tönz, Leonhard J., von Vals, in Niederweningen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004647920, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
FMC Agricultural Products International AG, in Zug, CHE-101.079.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2019, Publ. 1004540250).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ridge, Stephen James, amerikanischer Staatsangehöriger, in Frisco (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huang, Qingping, chinesischer Staatsangehöriger, in Wanchai (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.