Andrea Hossmann
residente a Jona, da Calanca e Kriens Mandati attuali: print-ad kretz gmbh Persone correlate: Stefanie Marianne Kretz, Esther Kretz-Bünzli, Markus Hossmann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrea Hossmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrea Hossmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrea Hossmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrea Hossmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andrea Hossmann
Persone con il nome Andrea Hossmann lavorano in questi rami economici
Servizi pubblicità
Servizi pubblicità
Privato con il nome Andrea Hossmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andrea Hossmann
Numero di pubblicazione: HR02-1005733308, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Christliches Zentrum Thalgut, in Wichtrach, CHE-107.920.178, Stiftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2017, Publ. 3589951).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hossmann, Andreas, von Gerzensee, in Gerzensee, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederhauser, Elisabeth, von Bowil, in Wichtrach, Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüsler, Markus, von Triengen, in Heimisbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reusser, Bernhard, von Heiligenschwendi, in Steffisburg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten der Stiftung oder dem Sekretär der Stiftung oder dem Kassier der Stiftung [bisher: in Gerzensee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Looser, Salome, von Zürich, in Steffisburg, Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates oder dem Vizepräsidenten des Stiftungsrates;
Augsburger, Samuel, von Langnau im Emmental, in Zimmerwald (Wald (BE)), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hertig, Lukas, von Röthenbach im Emmental, in Münsingen, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates oder dem Vizepräsidenten des Stiftungsrates [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005129900, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Hossmann Holzbau AG, in Affeltrangen, CHE-109.058.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2020, Publ. 1004860687).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hossmann, Andreas, von Gerzensee, in Affeltrangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelprokura];
Hossmann, Heinz, von Gerzensee, in Affeltrangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6035288, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Hossmann Holzbau AG, in Affeltrangen, CH-440.3.014.557-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2001, S. 4396).
Statutenänderung:
23.12.2010.
Zweck neu:
Betrieb eines Holzbauunternehmens (Planungsarbeiten, Zimmerei, Schreinerei, Handel mit Baumaterialien, etc.). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 23.12.2010 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hermann Studer Treuhand GmbH, in Affeltrangen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hossmann, Andreas, von Gerzensee, in Affeltrangen, Mitglied, mit Einzelprokura.