Michael Alexander Hoser
residente a Bülach, da Stammheim Mandati attuali: SUSI Partners AG Persone correlate: Farschid Victor Moftakhar, Alexander Hunzinger, Richard Egbert-Jan Braakenburg e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Alexander Hoser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Alexander Hoser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Alexander Hoser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Alexander Hoser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Michael Alexander Hoser
Persone con il nome Michael Alexander Hoser lavorano in questi rami economici
Gestione fondi
Gestione fondi
Privato con il nome Michael Alexander Hoser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Michael Alexander Hoser
Numero di pubblicazione: HR02-1005320797, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Capital Anlagestiftung l, in Zürich, CHE-186.316.012, Stiftung (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2020, Publ. 1004999374).
Urkundenänderung:
29.06.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoser, Michael, von Stammheim, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänni, Luca, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bianchi, François Marco, von Zürich, in Feusisberg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon];
Iseli, Reto J., von Lützelflüh, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005310406, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SUSI Partners AG, in Zug, CHE-115.012.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2021, Publ. 1005266044).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binder, Roman Martin, von Strengelbach, in Feusisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feito Fernandez, Francisco, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoser, Michael Alexander, von Stammheim, in Bülach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004999374, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Capital Anlagestiftung l, in Zürich, CHE-186.316.012, Stiftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2018, Publ. 1004465491).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyser, Meinrad, von Kappel SO, in Galgenen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iseli, Reto Jürg, von Lützelflüh, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Thomas, von Reiden, in Seengen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kämpf, Remo, von Sigriswil, in Sigriswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hoser, Michael, von Stammheim, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänni, Luca, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.