Leo Hofstetter
residente a Luzern, da Luzern Mandati attuali: HILFSFONDS VISCOSUISSE, Emmenbrücke, Viscosuisse Immobilien AG e di più Persone correlate: Erika Agnes Roos-Rohrer, Ercan Kocuk, Andrea Egidio Giacomo Cerletti e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Leo Hofstetter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Leo Hofstetter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Leo Hofstetter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Leo Hofstetter"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Leo Hofstetter
Persone con il nome Leo Hofstetter lavorano in questi rami economici
Altri servizi sociali
Compravendita di immobili propri
Esercizio di una casse pensioni
Altri servizi sociali
Compravendita di immobili propri
Esercizio di una casse pensioni
Privato con il nome Leo Hofstetter
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Leo Hofstetter
Numero di pubblicazione: 3666647, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
HILFSFONDS VISCOSUISSE, Emmenbrücke, in Emmen, CHE-110.391.346, Stiftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2014, Publ. 1735479).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Edler, Ursula, von Luzern, in Emmen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Leo, von Luzern, in Luzern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1721193, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Viscosuisse Immobilien AG, in Emmen, CHE-102.439.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2012, Publ. 6765080).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Leo, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-384.263.558)[CH-100.9.010.550-2], in Luzern, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-100.9.010.550-2)].
Numero di pubblicazione: 6660188, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Hilfsfonds der Viscosuisse SA, in Emmen, CH-100.7.010.546-5, Stiftung (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2010, S. 13, Publ. 5689908).
Urkundenänderung:
09.11.2011.
Name neu:
HILFSFONDS VISCOSUISSE, Emmenbrücke.
Zweck neu:
Die Stiftung bezahlt den Begünstigten, die im Leistungskatalog definierten Beiträge an ausserordentliche Kosten, die durch Leistungen einer anerkannten Schweiz. Krankenkasse, einer Unfall- oder Invalidenversicherung nicht gedeckt sind;
Beteiligung an der Finanzierung von Veteranentreffen.
Organisation neu:
[Organisation gestrichen gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. h. HRegV]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barili, Domenico, von Schwyz, in Stans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jenni, Marcel, von Eggiwil, in Hergiswil NW, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Leo, von Luzern, in Luzern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Martin Andreas, von Hochdorf, in Römerswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cerletti, Andrea Egidio Giacomo, von Chiasso, in Beckenried, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kocuk, Ercan, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mattmann, Josef, von Schenkon, in Baar, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.