Andreas Hofmänner
residente a Ruggell, da Buchs (SG) Mandati attuali: C-Impact AG, Eckstein Immobilien AG e di più Persone correlate: Rahel Katharina Schneider-Saluz, Simon Markus Schneider, Roger Schlub e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Hofmänner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Hofmänner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Hofmänner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Hofmänner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andreas Hofmänner
Persone con il nome Andreas Hofmänner lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Compravendita di immobili propri
Construzione del soprassuolo
Servizi per consulenza manageriale
Compravendita di immobili propri
Construzione del soprassuolo
Privato con il nome Andreas Hofmänner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Hofmänner
Numero di pubblicazione: HR02-1005656634, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Paul Accola Nachwuchs Stiftung, in Davos, CHE-113.921.915, Stiftung (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2022, Publ. 1005381201).
Urkundenänderung:
06.10.2022.
Name neu:
Paul - Accola Stiftung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmänner, Andreas genannt Andy, von Davos, in Davos Platz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marha, Josef, tschechischer Staatsangehöriger, in Davos Platz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger-Meuli, Daniela, von Scharans, in Klosters, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Meuli, Daniela, in Davos];
Brunner, Therry, von Kaltbrunn, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Livers, Toni, von Trun, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005410464, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Stiftung Sport-Gymnasium Davos (SSGD), in Davos, CHE-108.656.357, Stiftung (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2020, Publ. 1004837326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand, Heinz, von Trachselwald, in Klosters (Klosters-Serneus), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofmänner, Andy, von Davos, in Davos, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kamber, Urs, von Olten und Hägendorf, in Bad Ragaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann-Stiffler, Iris, von Davos, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Favre Accola, Valérie, von Davos, in Davos, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wilhelm, Philipp, von Luzein, in Davos, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1111761, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Innobas AG, in Flums, CH-320.3.006.806-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2013, Publ. 7000610).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmänner, Andreas, von Buchs SG, in Ruggell (LI), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].