Cyrill Hofer
residente a Bern, da Arni (BE) Mandati attuali: Loepthien Maeder Treuhand AG Persone correlate: Adrian Bruno Loepthien, Rafael Moser, Bruno Friedrich Loepthien e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Cyrill Hofer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Cyrill Hofer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Cyrill Hofer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Cyrill Hofer"
|
|
Cyrill Hofer
residente a Biel/Bienne, da Luzern Mandati attuali: Stiftung Behindertentransport Kanton Bern Persone correlate: Christoph Geissbühler, Annette Gfeller, Christine Morger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Cyrill Hofer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Cyrill Hofer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Cyrill Hofer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Cyrill Hofer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Cyrill Hofer
Persone con il nome Cyrill Hofer lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Servizi fiduciari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Cyrill Hofer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Cyrill Hofer
Numero di pubblicazione: HR02-1004504283, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Behindertentransport Kanton Bern, in Bern, CHE-109.643.334, Stiftung (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2018, Publ. 4271633).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Heinz, von Worb, in Worb, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Cyrill, von Luzern, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Petit, Raphael, von Heiden, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004477632, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
tschéinsch GmbH, bisher in Wädenswil, CHE-178.684.034, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2018Publ. 1004459100).
Gründungsstatuten:
15.11.2012.
Statutenänderung:
28.09.2018.
Firma neu:
KURTS GmbH.
Sitz neu:
Rapperswil-Jona.
Domizil neu:
Haldenstrasse 13, 8640 Rapperswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Produktion, den Verkauf und die Förderung von Ideen, Produkten und Projekten. Die Gesellschaft fördert, unterstützt und vernetzt Personen, Firmen und Organisationen und erbringt Beratungsdienstleistungen und Begleitung von Projekten, insbesondere im Bereich Innovation und Förderung des Handels. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann für sich und für Dritte Immaterialgüterrechte halten und Lizenzen daran erteilen. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Stammkapital neu:
CHF 33'300.00 [bisher: CHF 20'000.00]. [gestrichen: Pflichten: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Cyril, von Schüpfen, in Hombrechtikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Ruetz, Martin, von Wädenswil, in Kappel am Albis, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004459100, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
tschéinsch GmbH, in Wädenswil, CHE-178.684.034, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2014, Publ. 1464265).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Porro-Waldvogel, Thomas, von Wädenswil und Unteriberg, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Cyril, von Schüpfen, in Hombrechtikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].