Marcus Höpfl
residente a Basel, da Germania Mandati attuali: Icehouse Holding AG, Frigo-Consulting International AG e di più Persone correlate: Jonas Jörg Schönenberger, Paul du Toit, Renate Kroner Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marcus Höpfl", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marcus Höpfl"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marcus Höpfl", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marcus Höpfl"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marcus Höpfl
Persone con il nome Marcus Höpfl lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Uffici di architettura e ingegneria
Architettura d'interni e arredamento
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Uffici di architettura e ingegneria
Architettura d'interni e arredamento
Privato con il nome Marcus Höpfl
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marcus Höpfl
Numero di pubblicazione: HR01-1006086924, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Icehouse Holding AG, in Basel, CHE-310.407.184, c/o Marcus Höpfl, Oetlingerstrasse 41a, 4057 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.06.2024. 11.07.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, das Halten, die Veräusserung sowie die Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente oder andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 07.06.2024 mit Nachtrag vom 27.06.2024 120 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Frigo-Consulting International AG, in Muri bei Bern (CHE-244.029.926), wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Gemäss Erklärung vom 07.06.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Höpfl, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005686612, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Frigo-Consulting International AG, in Muri bei Bern, CHE-244.029.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2015, S.0, Publ. 2291947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagmann Treuhand AG (CHE-105.409.242), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
du Toit, Paul, von Steckborn, in Unterseen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Blatter, Ernst Johann, von Habkern, in Hilterfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Höpfl, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3853173, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Frigo-Consulting AG, in Muri bei Bern, CHE-109.378.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 31.12.2015, Publ. 2574067).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Höpfl, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger, Jonas Jörg, von Bütschwil-Ganterschwil, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.