Robert Hinshaw
residente a Einsiedeln, da Zürich Mandati attuali: Van der Post Stiftung für die Erforschung und Unterstützung der Ureinwohner Afrikas, Stiftung Aniela Jaffé e di più Persone correlate: Theodor R. Abt, Regina Abt-Baechi, Judith Rachel Harris e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Robert Hinshaw", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Robert Hinshaw"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Robert Hinshaw", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Robert Hinshaw"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Robert Hinshaw
Persone con il nome Robert Hinshaw lavorano in questi rami economici
Ricerca e sviluppo
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Ricerca e sviluppo
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Privato con il nome Robert Hinshaw
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Robert Hinshaw
Numero di pubblicazione: HR02-1004945326, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Aniela Jaffé, in Zürich, CHE-109.803.684, Stiftung (SHAB Nr. 62 vom 02.04.2013, S.0, Publ. 7126820).
Domizil neu:
c/o Martin Amsler, Hadlaubsteig 5, 8006 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Argo Consilium AG (CH-020.3.007.776-8), in Stäfa, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hinshaw, Robert, von Zürich, in Einsiedeln, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: amerikanischer Staatsangehöriger];
blueAUDIT GmbH (CHE-208.344.881), in Freienbach, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6709186, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
C.G. Jung-Institut Zürich, Küsnacht, in Küsnacht ZH, CH-020.7.902.144-9, Stiftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2010, S. 28, Publ. 5925370).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) [Eintrag von Amtes wegen auf Grund des Gesetzes über die BVG- und Stiftungsaufsicht (BVSG) vom 11.07.2011]. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Castleman, Teresa, amerikanische Staatsangehörige, in Dallas (TX, US), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Daniel, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hinshaw, Dr. Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weskamp, Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Kölliken, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kast, Dr. Verena, von Rehetobel und St. Gallen, in St. Gallen, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kime, Dr. Philip, britischer Staatsangehöriger, in Löhningen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkelmann-Ackermann, Sylvia, von Affoltern am Albis, in Adliswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5272836, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
C.G. Jung-Institut Zürich, Küsnacht, in Küsnacht ZH, CH-020.7.902.144-9, Stiftung (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2009, S. 28, Publ. 5016968).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch Morgenegg, Claudine, von Köniz und Bettwil, in Männedorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Daniel, Dr. Renate, deutsche Staatsangehörige, in Hohentengen am Hochrein (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henzler, Christa, deutsche Staatsangehörige, in Konstanz (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hinshaw, Dr. Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Elser, Georg, von Zollikon, in Fällanden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.