Christian Hilpert
residente a Schwyz, da Germania Mandati attuali: Dielenzauber Christian Hilpert Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Hilpert", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Hilpert"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Hilpert", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Hilpert"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Hilpert
Persone con il nome Christian Hilpert lavorano in questi rami economici
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Privato con il nome Christian Hilpert
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Hilpert
Numero di pubblicazione: HR02-1005206760, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Dielenzauber Christian Hilpert, bisher in Oberägeri, CHE-303.600.853, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2015, Publ. 2190967).
Sitz neu:
Schwyz.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 80, 6430 Schwyz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hilpert, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Schwyz, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberägeri].
Numero di pubblicazione: 2190967, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Dielenzauber Christian Hilpert, in Oberägeri, CHE-303.600.853, Chalchrain 4, 6315 Oberägeri, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Verlegungen von Bodenbelägen aus Holz und Holzwerkstoffen sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen.
Eingetragene Personen:
Hilpert, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2153887, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
HSE - Bodenbeläge GmbH, bisher in Oberägeri, CHE-304.275.684, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2014, Publ. 1432227).
Gründungsstatuten:
13.03.2014.
Statutenänderung:
17.04.2015.
Sitz neu:
Spreitenbach.
Domizil neu:
Haufländlistrasse 15, 8957 Spreitenbach.
Zweck neu:
Verlegen von sämtlichen Bodenbelägen sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hilpert, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Vorsitzender der Geschäftsführung und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egen, Christian Manfred Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Spreitenbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer und Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schmidt, Volker Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Dietikon, Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Pfungen und mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00].