Marcel Hilfiker
residente a Flühli, da Safenwil Mandati attuali: nextstopbern gmbh Persone correlate: Florian Fennen Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marcel Hilfiker", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marcel Hilfiker"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marcel Hilfiker", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marcel Hilfiker"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marcel Hilfiker
Persone con il nome Marcel Hilfiker lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di attrezzature sportive
Fabbricazione di attrezzature sportive
Privato con il nome Marcel Hilfiker
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Hilfiker
Numero di pubblicazione: HR02-1006081739, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
nextstopbern gmbh, in Zug, CHE-390.249.851, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2019, Publ. 1004789374).
Domizil neu:
c/o Immobörse GmbH, Baarerstrasse 112, 6300 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fennen, Florian, von Bern, in Flühli, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Bern];
Hilfiker, Marcel, von Safenwil, in Flühli, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bern].
Numero di pubblicazione: HR01-1004789374, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
nextstopbern gmbh, in Zug, CHE-390.249.851, c/o Attanasio Consulting, Baarerstrasse 112, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.11.2019.
Zweck:
Entwicklung und Handel von Waren der Sport- und Freizeitbranche, Zubehör für Camping und Camping-Fahrzeuge sowie Dienstleistungen aus diesem Sektor und Import und Export von Produkten, Erbringung von Beratungs- und Coachingdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen, Organisation und Durchführung von Seminaren, Moderationen und Mediationen im In- und Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 27.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fennen, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hilfiker, Marcel, von Safenwil, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2313807, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
HIMplus GmbH, in Remigen, CHE-303.272.039, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.43 vom 04.03.2013, Publ. 7088618).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederer, Benedikt, von Trimmis, in Remigen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hilfiker, Marcel, von Safenwil, in Remigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].