Mario Herzog
residente a Homburg, da Homburg Mandati attuali: Herzog + Söhne AG, Seerücken Garage Herzog Persone correlate: Simon Herzog, Ueli Herzog Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mario Herzog", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mario Herzog"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mario Herzog", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mario Herzog"
|
|
Mario Herzog
residente a Nusshof, da Germania Mandati attuali: Borer Chemie AG Persone correlate: Beat Wyss, Anton Borer, Arne-Christian Faisst e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mario Herzog", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mario Herzog"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mario Herzog", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mario Herzog"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Mario Herzog
Persone con il nome Mario Herzog lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci su strada
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Fabbricazione di prodotti chimici
Trasporto di persone e merci su strada
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Fabbricazione di prodotti chimici
Privato con il nome Mario Herzog
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Mario Herzog
Numero di pubblicazione: HR02-1004482165, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Borer Chemie AG, in Zuchwil, CHE-107.882.721, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2018, Publ. 4363275).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buri, Thomas, von Oberburg, in Burgdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Nusshof, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4114483, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
INTEGRA Metering AG, in Therwil, CHE-105.932.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2018, Publ. 4032071).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durmeier, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Eimeldingen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Grisch, Felix Robert, von Kilchberg (ZH), in Beinwil am See, mit Kollektivprokura zu zweien;
Herzog, Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Therwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Thüring, Nasser, von Ettingen, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3708279, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Herzog + Sohn AG, in Homburg, CHE-105.684.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2017, Publ. 3524731).
Statutenänderung:
17.08.2017.
Firma neu:
Herzog + Söhne AG.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Ueli, von Homburg, in Homburg, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Herzog, Mario, von Homburg, in Homburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Herzog, Simon, von Homburg, in Homburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.